EP0486994 - Mischung von Farbstoffen für Blaugrün-Farbstoff-Donor für thermische Farbabzüge [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1992/22] | Mischung von Farbstoffen für Blaugrün-farbstoff-Donor für thermische Farbabzüge | ||
[1992/25] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.05.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.05.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.07.1995 [1995/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY 14650-2201 / US | [N/P] |
Frühere [1992/22] | Für alle benannten Staaten EASTMAN KODAK COMPANY 343 State Street Rochester, New York 14650-2201 / US | Erfinder | 01 /
Evans, Steven, c/o EASTMAN KODAK COMPANY Patent Department, 343 State Street Rochester, New York 14650-2201 / US | 02 /
Chapman, Derek David, c/o EASTMAN KODAK COMPANY Patent Department, 343 State Street Rochester, New York 14650-2201 / US | [1992/22] | Vertreter | Brandes, Jürgen, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [1992/22] | Brandes, Jürgen, Dr. rer. nat., et al Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 D-81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91119647.5 | 18.11.1991 | [1992/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19900616524 | 21.11.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 616524 | [1992/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0486994 | Datum: | 27.05.1992 | Sprache: | EN | [1992/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0486994 | Datum: | 20.07.1994 | Sprache: | EN | [1994/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.01.1992 | Klassifikation | IPC: | B41M5/38, G03F3/10 | [1992/22] | CPC: |
B41M5/39 (EP,US);
Y10S428/913 (EP,US);
Y10S428/914 (EP,US);
Y10S430/146 (EP,US);
Y10T428/24802 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, NL [1993/37] |
Frühere [1992/22] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mischung von Farbstoffen für Blaugrün-Farbstoff-Donor für thermische Farbabzüge | [1992/25] | Englisch: | Mixture of dyes for cyan dye donor for thermal color proofing | [1992/25] | Französisch: | Mélange de colorants pour donneur de colorant cyan pour épreuve coloré obtenu par le procédé thermique | [1992/22] |
Frühere [1992/22] | Mischung von Farbstoffen für Blaugrün-farbstoff-Donor für thermische Farbabzüge | ||
Frühere [1992/22] | Mixture of dyes for cyan dye donor for thermal clor proofing | Prüfungsverfahren | 25.03.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/22] | 17.09.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.01.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.05.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 29.07.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 22.12.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.03.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.03.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.04.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.11.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0383212 (DAINIPPON PRINTING CO LTD [JP]); | [A]EP0361197 (DAINIPPON PRINTING CO LTD [JP]); | [AD]US4788284 (MASUKAWA TOYOAKI [JP], et al); | [AD]EP0270677 (DAINIPPON PRINTING CO LTD [JP]) |