EP0490136 - Heisshärtbarer Klebstoff [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.03.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.03.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 24.04.1996 [1996/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Beiersdorf Aktiengesellschaft Unnastrasse 48 20245 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [1992/25] | Für alle benannten Staaten Beiersdorf Aktiengesellschaft Unnastrasse 48 D-20245 Hamburg / DE | Erfinder | 01 /
Engeldinger, Hans Karl Holtwisch 12 W-2000 Hamburg 54 / DE | 02 /
Siepmann, Jürgen Kirchenstrasse 7 W-2082 Moorrege / DE | 03 /
Kramer, Jürgen, Dr. Stieglitzweg 30 W-2107 Rosengarten / DE | [1992/25] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91119842.2 | 21.11.1991 | [1992/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19904039636 | 12.12.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4039636 | [1992/25] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0490136 | Datum: | 17.06.1992 | Sprache: | DE | [1992/25] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0490136 | Datum: | 20.01.1993 | Sprache: | DE | [1993/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0490136 | Datum: | 03.05.1995 | Sprache: | DE | [1995/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.12.1992 | Klassifikation | IPC: | C09J161/04, C09J161/06, C08K3/00, F16D69/00 | [1993/03] | CPC: |
F16D69/04 (EP,US);
C08G8/00 (EP,US);
C09J161/04 (EP,US);
F16D2069/0475 (EP,US)
|
Frühere IPC [1992/25] | C09J161/04 | Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1992/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Heisshärtbarer Klebstoff | [1992/25] | Englisch: | Hot setting adhesive | [1992/25] | Französisch: | Adhésif thermodurcissable | [1992/25] | Prüfungsverfahren | 12.12.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1993/05] | 10.03.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.09.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.10.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 04.11.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.11.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.11.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.02.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.10.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.09.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JP58029850 ; | [A]JP59108072 ; | [A]JP53061645 ; | [X]US4216133 (CRAIG ROBERT S [US], et al); | [Y]US4539343 (NISHIMURA TOSHIAKI [JP]); | [Y]US4268657 (MANZARA ANTHONY P); | [A]US3910857 (PHILLIPS WARREN G) | [Y] - File supplier PAJ/JPO & JP-A-58 029 850 (Matsuhita Denko) 22/2 83, & JP58029850 A 00000000 | [A] - Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 84-191797 & JP-A-59 108 072 (NITTO ELECTRIC) 22. Juni 1984, & JP59108072 A 00000000 | [A] - Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 78-50377A & JP-A-53 061 645 (MATSUSHITA ELECTRIC) 2. Juni 1978, & JP53061645 A 00000000 |