EP0487173 - Steuereinrichtung für fluidische Medien, insbesondere für Druckluft [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 08.04.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.04.1994 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 01.06.1994 [1994/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MANNESMANN Aktiengesellschaft Postfach 10 36 41 40027 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [1992/22] | Für alle benannten Staaten MANNESMANN Aktiengesellschaft Postfach 10 36 41 D-40027 Düsseldorf / DE | Erfinder | 01 /
Sekler, Thomas Zehnerstrasse 14 W-3153 Lahstedt 3 / DE | 02 /
Brausfeld, Walter Rosenweg 5 W-3000 Hannover / DE | 03 /
Möller, Rudolf Külweg 15c W-3007 Gehrden 1 / DE | [1992/22] | Vertreter | Presting, Hans-Joachim, et al Meissner & Meissner, Patentanwaltsbüro, Postfach 330130 14171 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [1993/09] | Presting, Hans-Joachim, Dipl.-Ing., et al Meissner & Meissner, Patentanwaltsbüro, Postfach 330130 D-14171 Berlin / DE | ||
Frühere [1992/22] | Presting, Hans-Joachim, Dipl.-Ing. Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro Hohenzollerndamm 89 D-14199 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91250285.3 | 15.10.1991 | [1992/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19904037353 | 20.11.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4037353 | [1992/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0487173 | Datum: | 27.05.1992 | Sprache: | DE | [1992/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.02.1992 | Klassifikation | IPC: | F15B13/00 | [1992/22] | CPC: |
F15B13/0832 (EP,US);
F15B13/0817 (EP,US);
F15B13/0821 (EP,US);
F15B13/0857 (EP,US);
F15B13/0875 (EP,US);
Y10T137/5109 (EP,US);
Y10T137/87885 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1992/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Steuereinrichtung für fluidische Medien, insbesondere für Druckluft | [1992/22] | Englisch: | Control device for fluids, especially for compressed air | [1992/22] | Französisch: | Dispositif de commande pour fluides, en particulier pour air sous pression | [1992/22] | Akte vernichtet: | 15.01.2000 | Prüfungsverfahren | 26.05.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/31] | 13.08.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.02.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.07.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 05.01.1994 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Formalprüfung [1994/22] | 15.01.1994 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [1994/22] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.1993 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2504610 (TELEMECANIQUE ELECTRIQUE [FR]); | [A]FR2522085 (TELEMECANIQUE ELECTRIQUE [FR]); | [A]DE3218006 (DAIMLER BENZ AG [DE]); | [A]DE8709604U ; | [X]FR2645602 (FESTO KG [DE]) |