EP0458691 - Verbesserung für thermische Druckknöpfe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.09.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.09.1997 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.11.1997 [1997/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AXIOHM 1 à 9 rue d'Arcueil F-92120 Montrouge / FR | [1991/48] | Erfinder | 01 /
Morelle, Claude 3 Allée des Mouille Boeufs F-92290 Chatenay Malabry / FR | 02 /
Mouchet, Bernard 12 Allée de Fontainebleau F-75019 Paris / FR | [1991/48] | Vertreter | Robert, Jean-Pierre, et al Cabinet Boettcher 16, rue Médéric 75017 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1991/48] | Robert, Jean-Pierre, et al CABINET BOETTCHER 23, rue la Boétie F-75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91401300.8 | 21.05.1991 | [1991/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19900006444 | 23.05.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9006444 | [1991/48] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0458691 | Datum: | 27.11.1991 | Sprache: | FR | [1991/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.08.1991 | Klassifikation | IPC: | B41J2/335, B41J2/375 | [1991/48] | CPC: |
B41J2/3357 (EP,US);
B41J2/375 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, GB, IT, SE [1991/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verbesserung für thermische Druckknöpfe | [1991/48] | Englisch: | Improvement in thermal printheads | [1991/48] | Französisch: | Perfectionnement aux têtes thermiques d'imprimantes | [1991/48] | Prüfungsverfahren | 22.05.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1991/48] | 12.08.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.02.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.07.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.01.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.11.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 13.01.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.04.1997 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1997/45] | 02.06.1997 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [1997/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.05.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.05.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.04.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.1997 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP55144178 ; | [Y]JP56142081 ; | [A]JP61255872 ; | [Y]JP62199471 ; | [X]US4837586 (BROWNSTEIN SCOTT A [US]) | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 5, no. 14 (M-52)(686), 28 janvier 1981; & JP - A - 55144178 (TOKYO SHIBAURA DENKI K.K.) 10.11.1980, & JP55144178 A 00000000 | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 6, no. 23 (M-111)(901), 10 février 1982; & JP - A - 56142081 (RICOH K.K.) 06.11.1981, & JP56142081 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 11, no. 111 (M-578)(2558), 8 avril 1987; & JP - A - 61255872 (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO. LTD.) 13.11.1986, & JP61255872 A 00000000 | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 52 (M-668)(2899), 17 février 1988; & JP - A - 62199471 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP.) 03.09.1987, & JP62199471 A 00000000 |