EP0477333 - PHARMAZEUTISCHE FORMULIERUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.11.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.11.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 04.01.1995 [1995/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten EURAND INTERNATIONAL S.p.A. Via M. De Vizzi, 60 I-20092 Cinisello Balsamo / IT | [N/P] |
Frühere [1992/14] | Für alle benannten Staaten EURAND INTERNATIONAL S.P.A. Via M. De Vizzi, 60 I-20092 Cinisello Balsamo / IT | Erfinder | 01 /
MAPELLI, Luigi, Giovanni Via Bettino Da Trezzo, 14 I-20125 Milan / IT | 02 /
MARCONI, Marco, Giuseppe, Raffaele Via Aurora 6 I-20092 Cinisello Balsamo / IT | 03 /
ZEMA, Marco Via Verga 10 I-22100 Como / IT | [1992/14] | Vertreter | Brown, Keith John Symons, et al c/o John Wyeth & Brother Limited Patent and Trademark Department Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH. / GB | [N/P] |
Frühere [1992/14] | Brown, Keith John Symons, et al c/o John Wyeth & Brother Limited Patent and Trademark Department Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH. / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91907609.1 | 09.04.1991 | [1992/14] | WO1991EP00689 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT19900020055 | 17.04.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT 2005590 | [1992/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9116043 | Datum: | 31.10.1991 | Sprache: | EN | [1991/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0477333 | Datum: | 01.04.1992 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.10.1991 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1992/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0477333 | Datum: | 12.01.1994 | Sprache: | EN | [1994/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 31.10.1991 | Klassifikation | IPC: | A61K9/50, A61K9/52 | [1992/14] | CPC: |
A61K9/0095 (EP,US);
A61K9/50 (KR);
A61K9/2081 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1992/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PHARMAZEUTISCHE FORMULIERUNGEN | [1992/14] | Englisch: | PHARMACEUTICAL FORMULATIONS | [1992/14] | Französisch: | COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES | [1992/14] | Eintritt in die regionale Phase | 05.12.1991 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.12.1991 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.12.1991 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.12.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1992/14] | 03.12.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.03.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.05.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 12.07.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 19.07.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.10.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.10.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.10.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.02.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | EP0076515 [ ] (TANABE SEIYAKU CO [JP]); | EP0077264 [ ] (AEC CHIM ORGAN BIOLOG [FR]); | EP0181564 [ ] (GERGELY GERHARD [AT]) |