EP0531401 - ERHÖHUNG DER ASSOZIATION EXOGENER PEPTIDE MIT MHCI-MOLEKÜLEN AUF ZELLEN DES IMMUNSYSTEMS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.11.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.07.2004 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES | veröffentlicht am 08.09.2004 [2004/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DANA FARBER CANCER INSTITUTE 44 Binney Street Boston Massachusetts 02115 / US | [N/P] |
Frühere [1993/11] | Für alle benannten Staaten DANA FARBER CANCER INSTITUTE 44 Binney Street Boston Massachusetts 02115 / US | Erfinder | 01 /
ROCK, Kenneth, L. 59 Dwinell Street West Roxbury, MA 02132 / US | [1993/11] | Vertreter | Wössner, Gottfried HOEGER, STELLRECHT & PARTNER Patentanwälte Uhlandstrasse 14 c 70182 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1993/11] | Wössner, Gottfried Hoeger, Stellrecht & Partner, Uhlandstrasse 14c D-70182 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91910429.9 | 03.05.1991 | [1993/11] | WO1991US03082 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19900521576 | 10.05.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 521576 | [1993/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9116924 | Datum: | 14.11.1991 | Sprache: | EN | [1991/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0531401 | Datum: | 17.03.1993 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.11.1991 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1993/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0531401 | Datum: | 22.01.1997 | Sprache: | EN | [1997/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 14.11.1991 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.05.1993 | Klassifikation | IPC: | A61K39/00, A61K38/00, A61K49/00, A61K39/39 | [1993/28] | CPC: |
B01D61/14 (EP);
A61K38/1774 (EP);
A61K39/385 (EP);
A61K39/39 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61K2039/5158 (EP,US);
|
Frühere IPC [1993/24] | A61K39/00, A61K37/00, A61K49/00, A61K39/39 | ||
Frühere IPC [1993/11] | A61K39/00, A61K37/00, A61K49/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1993/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ERHÖHUNG DER ASSOZIATION EXOGENER PEPTIDE MIT MHCI-MOLEKÜLEN AUF ZELLEN DES IMMUNSYSTEMS | [1993/11] | Englisch: | ENHANCING THE ASSOCIATION OF EXOGENOUS PEPTIDES WITH CLASS I MHC MOLECULES ON IMMUNE SYSTEM CELLS | [1993/11] | Französisch: | RENFORCEMENT DE L'ASSOCIATION DE PEPTIDES EXOGENES AVEC DES MOLECULES MHC DE LA CLASSE I SUR DES CELLULES DE SYSTEMS IMMUNS | [1993/11] | Eintritt in die regionale Phase | 10.11.1992 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.11.1992 | Recherchengebühr entrichtet | 10.11.1992 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.11.1992 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.11.1991 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: DE | 10.11.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1993/11] | 14.03.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 22.11.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.04.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 19.07.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.10.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.10.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.10.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.05.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.05.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.06.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.05.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.06.1995 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   07.06.1995 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 22.01.1997 | GR | 22.01.1997 | NL | 22.01.1997 | SE | 22.04.1997 | AT | 03.05.1997 | DK | 03.05.1997 | ES | 05.05.1997 | LU | 31.05.1997 | [2004/37] |
Frühere [2003/07] | BE | 22.01.1997 | |
GR | 22.01.1997 | ||
NL | 22.01.1997 | ||
SE | 22.04.1997 | ||
AT | 03.05.1997 | ||
DK | 03.05.1997 | ||
LU | 31.05.1997 | ||
Frühere [2000/05] | BE | 22.01.1997 | |
GR | 22.01.1997 | ||
SE | 22.04.1997 | ||
AT | 03.05.1997 | ||
DK | 03.05.1997 | ||
LU | 31.05.1997 | ||
Frühere [1998/40] | BE | 22.01.1997 | |
SE | 22.04.1997 | ||
AT | 03.05.1997 | ||
DK | 03.05.1997 | ||
Frühere [1998/30] | BE | 22.01.1997 | |
SE | 22.04.1997 | ||
DK | 03.05.1997 | ||
Frühere [1998/11] | BE | 22.01.1997 | |
SE | 22.04.1997 | ||
Frühere [1997/49] | BE | 22.01.1997 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO7900160 (NAT RES DEV [GB], et al); | [Y]WO8001986 (SANDERSON A) |