EP0553217 - WEICHMACHER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.11.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.11.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 27.12.2000 [2000/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PRECISION PROCESSES TEXTILES Dylan Laboratories Ambergate Derby DE5 2EY / GB | [1993/31] | Erfinder | 01 /
CONNELL, David, Longley Ithersey Burland Green Lane Western Underwood Derby DE6 4PF / GB | 02 /
HUDDLESTONE, Kenneth, Michael 195 Allestree Lane Allestree Derby DE3 2PF / GB | 03 /
BAMFORD, Susan 53 West Avenue Ripley Derbyshire DE5 3JA / GB | [1993/31] | Vertreter | Gaunt, Robert John Stevens Hewlett & Perkins 1 St Augustine's Place Bristol BS1 4UD / GB | [N/P] |
Frühere [1993/31] | Gaunt, Robert John Stevens, Hewlett & Perkins 1 Serjeants' Inn Fleet Street London EC4Y 1LL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91919216.1 | 15.10.1991 | [1993/31] | WO1991GB01792 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19900022305 | 15.10.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9022305 | [1993/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9207132 | Datum: | 30.04.1992 | Sprache: | EN | [1992/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0553217 | Datum: | 04.08.1993 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.04.1992 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1993/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0553217 | Datum: | 12.01.2000 | Sprache: | EN | [2000/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.04.1992 | Klassifikation | IPC: | D06M15/53, D06M13/372, D06M15/61 | [1993/31] | CPC: |
D06M13/385 (EP);
D06M13/372 (EP);
D06M15/53 (EP);
D06M15/61 (EP);
D06M2101/06 (EP);
D06M2101/12 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1993/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WEICHMACHER | [1993/31] | Englisch: | SOFTENING AGENTS | [1993/31] | Französisch: | AGENTS ASSOUPLISSANTS | [1993/31] | Eintritt in die regionale Phase | 23.02.1993 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.02.1993 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.02.1993 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.05.1992 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: DE | 23.02.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/31] | 19.04.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.10.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.03.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.10.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.04.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 13.12.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.08.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.02.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.12.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 20.04.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.07.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.07.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.10.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.10.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.09.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.09.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.09.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.09.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 22.09.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]FR1165287 (ONYX OIL & CHEMICAL COMPANY); | [A]US3038820 (OTTO ALBRECHT); | [X]DE1419042 (BOEHME CHEMIE GMBH); | [A]GB1171304 (STEVENS & CO INC J P [US]); | [XP]EP0414377 (PRECISION PROC TEXTILES LTD [GB]) |