EP0498235 - Membrankupplungen mit druchbrochenen Konturmembranen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.10.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 09.01.2008 [2008/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ROTAN GmbH Schultenhofstrasse 22 45475 Mülheim / DE | [N/P] |
Frühere [1992/33] | Für alle benannten Staaten ROTAN GmbH Schultenhofstrasse 22 D-45475 Mülheim / DE | Erfinder | 01 /
Hoppe, Rainer, Dr.-Ing. Monstadtstrasse 32 W-4630 Bochum 6 / DE | [1992/33] | Vertreter | Cohausz Hannig Borkowski Wissgott Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Schumannstrasse 97-99 40237 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [1994/27] | COHAUSZ HASE DAWIDOWICZ & PARTNER Patentanwälte Schumannstrasse 97-99 D-40237 Düsseldorf / DE | ||
Frühere [1994/11] | Cohausz & Florack Patentanwälte Postfach 33 02 29 D-40435 Düsseldorf / DE | ||
Frühere [1992/33] | Cohausz & Florack Patentanwälte Postfach 33 02 29 D-40435 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92101163.1 | 24.01.1992 | [1992/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19910001314U | 06.02.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 9101314 U | [1992/33] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0498235 | Datum: | 12.08.1992 | Sprache: | DE | [1992/33] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0498235 | Datum: | 24.03.1993 | Sprache: | DE | [1993/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0498235 | Datum: | 14.12.1994 | Sprache: | DE | [1994/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.02.1993 | Klassifikation | IPC: | F16D3/77 | [1992/33] | CPC: |
F16D3/72 (EP);
F16D3/78 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL [1992/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Membrankupplungen mit druchbrochenen Konturmembranen | [1992/33] | Englisch: | Coupling with perforated membrane | [1992/33] | Französisch: | Accouplement à membrane ajourée | [1992/33] | Prüfungsverfahren | 08.01.1993 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 23.04.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/25] | 05.07.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.07.1993 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 21.09.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.02.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.03.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 14.06.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.07.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.07.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.09.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.07.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.1994 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   16.07.1994 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 14.12.1994 | ES | 14.12.1994 | FR | 14.12.1994 | GB | 14.12.1994 | IT | 14.12.1994 | NL | 14.12.1994 | LU | 31.01.1995 | [2004/35] |
Frühere [2002/25] | BE | 14.12.1994 | |
ES | 14.12.1994 | ||
GB | 14.12.1994 | ||
IT | 14.12.1994 | ||
NL | 14.12.1994 | ||
LU | 31.01.1995 | ||
FR | 12.05.1995 | ||
Frühere [2000/06] | BE | 14.12.1994 | |
GB | 14.12.1994 | ||
IT | 14.12.1994 | ||
NL | 14.12.1994 | ||
LU | 31.01.1995 | ||
FR | 12.05.1995 | ||
Frühere [1999/42] | BE | 14.12.1994 | |
GB | 14.12.1994 | ||
IT | 14.12.1994 | ||
NL | 14.12.1994 | ||
FR | 12.05.1995 | ||
Frühere [1995/44] | BE | 14.12.1994 | |
GB | 14.12.1994 | ||
NL | 14.12.1994 | ||
FR | 12.05.1995 | ||
Frühere [1995/42] | BE | 14.12.1994 | |
NL | 14.12.1994 | ||
FR | 12.05.1995 | ||
Frühere [1995/41] | NL | 14.12.1994 | |
FR | 12.05.1995 | ||
Frühere [1995/35] | NL | 14.12.1994 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XD]DE8337492U ; | [X]US3041857 (ANDERSON JAMES H, et al); | [X]US4411634 (HAMMELMANN ROBERT W [US]); | [Y]EP0397314 (LUCAS AEROSPACE POWER TRANSMIS [US]); | [Y]US3677031 (ZIERAK STEPHEN J, et al); | [A]FR1021778 (HYDRAULIC COUPLING PATENTS LTD); | [A]FR446977 (ETS DE DION BOUTON [FR]); | [A]US3959988 (MCNAMEE ANTHONY); | [XP]DE9101314U |