EP0532005 - Absorbierender Gegenstand [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 19.10.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.03.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 18.04.2007 [2007/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 401 North Lake Street Neenah, WI 54956 / US | [N/P] |
Frühere [1999/01] | Für alle benannten Staaten KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 401 North Lake Street Neenah, Wisconsin 54956 / US | ||
Frühere [1998/20] | Für alle benannten Staaten Kimberly-Clark Worldwide, Inc. 401 North Lake Street Neenah, Wisconsin 54956 / US | ||
Frühere [1993/11] | Für alle benannten Staaten KIMBERLY-CLARK CORPORATION 401 North Lake Street Neenah, Wisconsin 54956-0349 / US | Erfinder | 01 /
Proxmire, Deborah Lynn 7915 County Hwy MM Larsen, Wisconsin 54947 / US | 02 /
Jackson, Wanda Walton 275 Greenmont Circle Alpharetta, Georgia 30201 / US | 03 /
Kollin, Nancy Donaldson 315 Woodchuck Court Roswell, Georgia, 30076 / US | 04 /
Mace, Tamara Lee 1113 Belmont Drive Alpharetta, Georgia 30202 / US | 05 /
McCormack, Ann Louise 2835 Stratfield Drive Cumming, Georgia 30130 / US | 06 /
Schlinz, Daniel Robert 318 Prairie View Drive Appleton, Wisconsin 54915 / US | [1993/11] | Vertreter | Diehl, Hermann O. Th., et al Diehl & Partner GbR Postfach 34 01 15 80098 München / DE | [N/P] |
Frühere [1993/11] | Diehl, Hermann O. Th., Dr., et al Diehl, Glaeser, Hiltl & Partner Patentanwälte Postfach 19 03 65 D-80603 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92115518.0 | 10.09.1992 | [1993/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19910757778 | 11.09.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 757778 | [1993/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0532005 | Datum: | 17.03.1993 | Sprache: | EN | [1993/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0532005 | Datum: | 27.11.1996 | Sprache: | EN | [1996/48] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0532005 | Datum: | 05.12.2001 | Sprache: | EN | [2001/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.01.1993 | Klassifikation | IPC: | A61F13/15 | [1993/11] | CPC: |
A61F13/49009 (EP,US);
A61F13/51121 (EP,US);
A61F13/513 (EP,US);
A61F13/49 (EP,US);
A61F13/49011 (EP,US);
A61F13/491 (EP,US);
A61F13/49413 (EP,US);
A61F13/537 (EP,US);
A61F2013/15284 (EP,US);
A61F2013/49076 (EP,US);
A61F2013/49077 (EP,US);
A61F2013/4948 (EP,US);
A61F2013/51409 (EP,US);
A61F2013/51411 (EP,US);
A61F2013/51441 (EP,US);
A61F2013/51443 (EP,US);
A61F2013/530007 (EP,US);
A61F2013/530014 (EP,US);
A61F2013/530029 (EP,US);
A61F2013/530131 (EP,US);
A61F2013/530226 (EP,US);
A61F2013/530233 (EP,US);
A61F2013/53024 (EP,US);
A61F2013/530255 (EP,US);
A61F2013/530299 (EP,US);
A61F2013/530328 (EP,US);
A61F2013/530343 (EP,US);
A61F2013/53035 (EP,US);
A61F2013/530437 (EP,US);
A61F2013/530481 (EP,US);
A61F2013/530569 (EP,US);
A61F2013/530583 (EP,US);
A61F2013/530591 (EP,US);
A61F2013/530613 (EP,US);
A61F2013/5307 (EP,US);
A61F2013/530708 (EP,US);
A61F2013/530766 (EP,US);
A61F2013/530802 (EP,US);
A61F2013/53445 (EP,US);
A61F2013/53721 (EP,US);
A61F2013/53795 (EP,US);
A61F2013/53908 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1993/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Absorbierender Gegenstand | [1993/11] | Englisch: | Absorbent article | [1993/11] | Französisch: | Article absorbant | [1993/11] | Prüfungsverfahren | 10.09.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/45] | 14.06.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.10.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.11.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 08.03.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.06.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.06.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
27.08.1997
10.09.1997
ADMISSIBLE SCA Hygiene Products AB 405 03 Göteborg / SE Vertreter des Einsprechenden Romare, Laila Anette Zacco Sweden AB Torggatan 8 Box 142 401 22 Göteborg / SE | 02
27.08.1997
10.09.1997
ADMISSIBLE The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OHIO 45202 / US Vertreter des Einsprechenden Canonici, Jean-Jacques Procter & Gamble European Service GmbH Sulzbacher Strasse 40-50 65824 Schwalbach am Taunus / DE | [N/P] |
Frühere [1999/46] | |||
Einsprechende(r) | 01
27.08.1997
10.09.1997
ADMISSIBLE SCA HYGIENE PRODUCTS AB 405 03 Göteborg / SE Vertreter des Einsprechenden Romare, Laila Anette Albihns Patentbyra Göteborg AB P.O.Box 142 401 22 Göteborg / SE | ||
02
27.08.1997
10.09.1997
ADMISSIBLE The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OHIO 45202 / US Vertreter des Einsprechenden Canonici, Jean-Jacques Procter & Gamble European Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40-50 65824 Schwalbach am Taunus / DE | |||
Frühere [1997/43] | |||
Einsprechende(r) | 01
27.08.1997
SCA MOLNLYCKE AB 405 03 Goteborg / SE Vertreter des Einsprechenden Romare, Laila Anette Albihns.Zacco Torggatan 8 Box 142 401 22 Göteborg / SE | ||
02
27.08.1997
ADMISSIBLE The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OHIO 45202 / US Vertreter des Einsprechenden Canonici, Jean-Jacques Procter & Gamble European Service GmbH Sulzbacher Strasse 40-50 65824 Schwalbach am Taunus / DE | 01.10.1997 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 30.03.1998 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 16.06.1998 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 22.05.2001 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 05.07.2001 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 17.07.2001 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 28.09.2001 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 26.08.1998 | Beschwerde eingegangen No. T0905/98 | 26.10.1998 | Begründung eingereicht | 05.07.2001 | Abhilfe der Beschwerde | 05.07.2001 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Aufrechterhaltung in geändertem Umfang | 22.05.2001 | Termin der mündlichen Verhandlung | 30.05.2001 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.09.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.09.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 27.11.1996 | SE | 11.09.2001 | BE | 30.09.2001 | [2007/16] |
Frühere [2004/28] | NL | 27.11.1996 | |
SE | 11.09.2001 | ||
Frühere [2003/07] | NL | 27.11.1996 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0439962 (CHICOPEE [US]); | [X]EP0359501 (JOHNSON & JOHNSON INC [CA]); | [Y]EP0173058 (KAO CORP [JP]); | [A]EP0070163 (CHICOPEE [US]); | [A]EP0422504 (KIMBERLY CLARK CO [US]) | vom Anmelder | US3523536 | US3768118 | US3663348 | US4578070 | US4681577 | US4699619 | US4585448 | US4798603 | EP0254476 | US4834735 | US4673402 | US4704116 | US4753649 | US4296750 | US3902236 | US4076663 | US4286082 | US4900384 | Einspruch | US3523536 | US3768118 | US3663348 | US4578070 | US4681577 | US4699619 | US4585448 | US4798603 | EP0254476 | US4834735 | US4673402 | US4704116 | US4753649 | US4296750 | US3902236 | US4076663 | US4286082 | US4900384 |