EP0548633 - Vorrichtung zum Festhalten eines Fahrzeuges an einer Rampe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.12.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.12.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 22.01.1997 [1997/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten VAN WIJK NEDERLAND B.V. Loodsweg 1 NL-8243 PH Lelystad / NL | [1993/26] | Erfinder | 01 /
Dores, Antonio Pereira das Archipel 36-09 NL-8224 HL Lelystad / NL | [1993/26] | Vertreter | Beil, Hans Christoph, et al BEIL, WOLFF & BEIL Rechtsanwälte Postfach 80 01 40 65901 Frankfurt / DE | [N/P] |
Frühere [1993/26] | Beil, Hans Chr., Dr., et al BEIL, WOLFF & BEIL, Rechtsanwälte, Postfach 80 01 40 D-65901 Frankfurt / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92120771.8 | 05.12.1992 | [1993/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19910015804U | 20.12.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 9115804 U | [1993/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0548633 | Datum: | 30.06.1993 | Sprache: | DE | [1993/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0548633 | Datum: | 31.01.1996 | [1996/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.04.1993 | Klassifikation | IPC: | B65G67/02 | [1993/26] | CPC: |
B65G69/003 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1993/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Festhalten eines Fahrzeuges an einer Rampe | [1993/26] | Englisch: | Device for restraining a vehicle on a ramp | [1993/26] | Französisch: | Dispositif pour retenir un véhicule à une rampe | [1993/26] | Prüfungsverfahren | 02.10.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/48] | 24.04.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.05.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.07.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.07.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 01.11.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.11.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.11.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4964777 (KLEYNJANS JOSEPH P H [US], et al); | [A]US4861217 (ERLANDSSON KJELL I [US]); | [A]US4674941 (HAGEMAN MARTIN P [US]) |