EP0518597 - Faseroptischer Kabelabschlussstecker [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.07.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.07.1997 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.09.1997 [1997/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten JOHN MEZZALINGUA ASSOC. INC. One Mezzy Lane Manlius New York 13104 / US | [N/P] |
Frühere [1992/51] | Für alle benannten Staaten JOHN MEZZALINGUA ASSOC. INC. One Mezzy Lane Manlius, New York 13104 / US | Erfinder | 01 /
Szegda, Andrew R.R.5, Pheasant Run Canastota N.Y. 13032 / US | [1992/51] | Vertreter | Barnard, Eric Edward, et al Brookes Batchellor 102-108 Clerkenwell Road London EC1M 5SA / GB | [N/P] |
Frühere [1992/51] | Barnard, Eric Edward, et al BROOKES & MARTIN High Holborn House 52/54 High Holborn London WC1V 6SE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92305236.9 | 08.06.1992 | [1992/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19910713821 | 12.06.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 713821 | US19920832706 | 07.02.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 832706 | [1992/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0518597 | Datum: | 16.12.1992 | Sprache: | EN | [1992/51] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0518597 | Datum: | 28.04.1993 | Sprache: | EN | [1993/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.03.1993 | Klassifikation | IPC: | G02B6/36, G02B6/42, G02B6/38 | [1993/17] | CPC: |
G02B6/3897 (EP,US);
G02B6/4471 (US);
G02B6/4248 (EP,US);
G02B6/4277 (EP,US);
G02B6/4292 (EP,US);
G02B6/4416 (EP,US);
|
Frühere IPC [1992/51] | G02B6/36 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, LI, NL [1992/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Faseroptischer Kabelabschlussstecker | [1992/51] | Englisch: | Fiber optic cable end connector | [1992/51] | Französisch: | Connecteur d'extrémité d'un câble optique | [1992/51] | Prüfungsverfahren | 13.10.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/50] | 19.04.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.10.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.04.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 26.06.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.09.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 21.11.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 27.11.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.03.1997 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1997/37] | 10.04.1997 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [1997/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.05.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.04.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.06.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2096348 (ELLIOTT BROTHERS LONDON LTD); | [A]US4447120 (BORSUK LESLIE M [US]); | [A]WO8606472 (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]); | [A]US4842364 (CHEN CHUNG F [US]); | [X]DE3813076 (SIEMENS AG [DE]); | [Y]WO9004799 (DU PONT [US]); | [Y]EP0405666 (PHILIPS NV [NL]) |