EP0572474 - ABSCHNÜRVORRICHTUNG FÜR KÖRPERTEILE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.05.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 09.01.2008 [2008/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PRÄMETA Gesellschaft für Präzisionsmetall- und Kunststofferzeugnisse mbH & Co. KG Hardtgenbuscher Kirchweg 111 51107 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [1993/49] | Für alle benannten Staaten PRÄMETA Gesellschaft für Präzisionsmetall- und Kunststofferzeugnisse mbH & Co. KG Hardtgenbuscher Kirchweg 111 D-51107 Köln / DE | Erfinder | 01 /
SIMON, Pal Gangelter Str. 25 D-52538 Gangelt-Hastenrath / DE | 02 /
WEHKING, Wolfgang Im Roggenfeld 16 D-5000 Köln 90 / DE | [1994/05] |
Frühere [1993/49] | 01 /
SIMON, Pal Brucknerweg 23 D-4788 Warstein / DE | ||
02 /
WEHKING, Wolfgang Im Roggenfeld 16 D-5000 Köln 90 / DE | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [1994/08] | Dallmeyer, Georg, et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | ||
Frühere [1993/49] | Dallmeyer, Georg Patentanwälte Von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92905065.6 | 22.02.1992 | [1993/49] | WO1992EP00381 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19914105789 | 23.02.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4105789 | DE19910002166U | 23.02.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 9102166 U | DE19914115515 | 11.05.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4115515 | [1993/49] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9214410 | Datum: | 03.09.1992 | Sprache: | DE | [1992/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0572474 | Datum: | 08.12.1993 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 03.09.1992 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1993/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0572474 | Datum: | 19.07.1995 | Sprache: | DE | [1995/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.09.1992 | Klassifikation | IPC: | A61B17/12, A61M5/42 | [1993/49] | CPC: |
A61M5/425 (EP);
A61B17/1327 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1993/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ABSCHNÜRVORRICHTUNG FÜR KÖRPERTEILE | [1993/49] | Englisch: | CONSTRICTION DEVICE FOR REDUCING THE BLOOD FLOW IN PARTS OF THE BODY | [1993/49] | Französisch: | DISPOSITIF DE LIGATURE POUR PARTIES DU CORPS | [1993/49] | Eintritt in die regionale Phase | 10.07.1993 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.07.1993 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.07.1993 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.09.1992 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: DE | 10.07.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/49] | 09.12.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.04.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.06.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.10.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.12.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 24.01.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.04.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.04.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.04.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.02.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.02.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 19.07.1995 | DK | 19.07.1995 | FR | 19.07.1995 | GB | 19.07.1995 | IT | 19.07.1995 | NL | 19.07.1995 | SE | 19.10.1995 | AT | 22.02.1996 | CH | 29.02.1996 | LI | 29.02.1996 | [2006/14] |
Frühere [2003/07] | BE | 19.07.1995 | |
DK | 19.07.1995 | ||
GB | 19.07.1995 | ||
IT | 19.07.1995 | ||
NL | 19.07.1995 | ||
SE | 19.10.1995 | ||
FR | 15.12.1995 | ||
AT | 22.02.1996 | ||
CH | 29.02.1996 | ||
LI | 29.02.1996 | ||
Frühere [1999/42] | BE | 19.07.1995 | |
DK | 19.07.1995 | ||
GB | 19.07.1995 | ||
IT | 19.07.1995 | ||
SE | 19.10.1995 | ||
FR | 15.12.1995 | ||
AT | 22.02.1996 | ||
CH | 29.02.1996 | ||
LI | 29.02.1996 | ||
Frühere [1998/15] | BE | 19.07.1995 | |
DK | 19.07.1995 | ||
GB | 19.07.1995 | ||
SE | 19.10.1995 | ||
FR | 15.12.1995 | ||
AT | 22.02.1996 | ||
CH | 29.02.1996 | ||
LI | 29.02.1996 | ||
Frühere [1997/29] | BE | 19.07.1995 | |
GB | 19.07.1995 | ||
SE | 19.10.1995 | ||
FR | 15.12.1995 | ||
AT | 22.02.1996 | ||
CH | 29.02.1996 | ||
LI | 29.02.1996 | ||
Frühere [1997/28] | BE | 19.07.1995 | |
GB | 19.07.1995 | ||
SE | 19.10.1995 | ||
FR | 15.12.1995 | ||
AT | 22.02.1996 | ||
Frühere [1996/30] | BE | 19.07.1995 | |
GB | 19.07.1995 | ||
SE | 19.10.1995 | ||
FR | 15.12.1995 | ||
Frühere [1996/22] | BE | 19.07.1995 | |
SE | 19.10.1995 | ||
FR | 15.12.1995 | ||
Frühere [1996/19] | SE | 19.10.1995 | |
FR | 15.12.1995 | ||
Frühere [1996/11] | SE | 19.10.1995 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE366487 (MISCHA ZOLOTNITZKY, et al); | [X]US1824516 (TYVAND RAYMOND E); | [Y]US2234961 (CANADA PHOEBE L); | [A]US3760803 (BOOTHBY L); | [X]US4314568 (LOVING JAMES A); | [A]US4834802 (PRIER DAVID A [US]) |