EP0590058 - Humanisierter Heregulin Antikörper [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1994/14] | Verfahren zur Herstellung von humanisierten Antikörpern | ||
[2002/09] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.10.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.10.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.11.2004 [2004/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Genentech, Inc. 1 DNA Way South San Francisco, CA 94080-4990 / US | [N/P] |
Frühere [2003/48] | Für alle benannten Staaten Genentech, Inc. 1 DNA Way South San Francisco, CA 94080-4990 / US | ||
Frühere [1994/14] | Für alle benannten Staaten GENENTECH, INC. 460 Point San Bruno Boulevard South San Francisco California 94080 / US | Erfinder | 01 /
CARTER, Paul, J. 2074 18th Avenue San Francisco, CA 94116 / US | 02 /
PRESTA, Leonard, G. 1900 Gough Street, 206 San Francisco, CA 94109 / US | [1994/14] | Vertreter | Barz, Peter Meissner Bolte & Partner GbR Postfach 86 06 24 81633 München / DE | [N/P] |
Frühere [1995/24] | Barz, Peter, Dr. Patentanwalt Kaiserplatz 2 D-80803 München / DE | ||
Frühere [1994/14] | Barz, Peter, Dr. Schmied-Kowarzik & Partner Siegfriedstrasse 8 D-80803 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92914220.6 | 15.06.1992 | [1994/14] | WO1992US05126 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19910715272 | 14.06.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 715272 | [1994/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9222653 | Datum: | 23.12.1992 | Sprache: | EN | [1992/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0590058 | Datum: | 06.04.1994 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.12.1992 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1994/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0590058 | Datum: | 26.11.2003 | Sprache: | EN | [2003/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.12.1992 | Klassifikation | IPC: | C07K16/30 | [2003/48] | CPC: |
G06F15/00 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
C07K16/28 (EP,US);
C07K16/2809 (EP,US);
C07K16/32 (EP,US);
C07K16/465 (EP,US);
A61K38/00 (EP,US);
C07K2317/24 (EP,US);
C07K2317/31 (EP,US);
C07K2317/54 (EP,US);
C07K2317/55 (EP,US);
C07K2317/732 (EP,US);
C07K2319/00 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [1994/14] | C12N15/13, C12P21/08, C07K13/00, C12N5/10, G06F15/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, MC, NL, SE [1994/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Humanisierter Heregulin Antikörper | [2002/09] | Englisch: | HUMANIZED Heregulin ANTIBODy | [2002/09] | Französisch: | ANTICORP HUMANISE specifique pour heregulin | [2002/09] |
Frühere [1994/14] | Verfahren zur Herstellung von humanisierten Antikörpern | ||
Frühere [1994/14] | METHOD FOR MAKING HUMANIZED ANTIBODIES | ||
Frühere [1994/14] | PROCEDE DE PRODUCTION D'ANTICORPS HUMANISES | Eintritt in die regionale Phase | 26.11.1993 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.11.1993 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.11.1993 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Nein | 07.01.1993 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 26.11.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1994/14] | 25.06.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.02.1997 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 07.04.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.04.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.10.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.01.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.07.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.09.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.10.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.10.2000 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 18.01.2001 | Einwendungen Dritter | 28.05.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.12.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.04.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 27.08.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 27.09.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.04.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.06.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.09.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.09.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP03020814.4 / EP1400536 | EP99105252.3 / EP0940468 | Einspruch (Einsprüche) | 27.08.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/47] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 07.04.1997 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 07.04.1997 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 23.04.1997 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.06.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.06.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.06.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.06.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.06.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 13.06.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 13.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 12.06.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 12.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO9007861 (PROTEIN DESIGN LABS INC [US]); | [Y] - TRAMONTANO A. ET AL., "Framework residue 71 is a major determinant of the position and conformation of the second hypervariable region in the VH domains of immunoglobulins", JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY, ACADEMIC PRESSS, (1990), vol. 215, doi:doi:10.1016/S0022-2836(05)80102-0, pages 175 - 182, XP002906214 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-2836(05)80102-0 | [Y] - CHOTHIA C. ET AL., "Conformations of immunoglobulin hypervariable region cited in the application", NATURE, LONDON GB, (198912), vol. 342, pages 877 - 883 | [XP] - CARTER P. ET AL., "Humanization of an anti-p185HER2 antibody for human cancer therapy", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEYM OF SCIENCES OF USA. WASHINGTON US, (199205), vol. 89, doi:doi:10.1073/pnas.89.10.4285, pages 4285 - 4289, XP000275844 DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.89.10.4285 | sonstige | EP0328404 | - RIECHMANN L. ET AL., "Reshaping Human Antibodies for Therapy", NATURE, (19880324), vol. 332, pages 323 - 327 | - QUEEN C. ET AL, NATL. ACAD. SCI. USA, (1989), vol. 86, pages 10029 - 10033 |