EP0565728 - METHODE UND EINRICHTUNG ZUR BEHANDLUNG VON ABGAS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.01.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.01.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 04.03.1998 [1998/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Umeda Center Building 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome Kita-ku, Osaka 530 / JP | [N/P] |
Frühere [1993/42] | Für alle benannten Staaten DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Umeda Center Building 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome Kita-ku, Osaka 530 / JP | Erfinder | 01 /
IZUMO, Masanori, Daikin Industries, Ltd. Yodogawaseisakusho 1-1, Nishihitotsuya Settsu-shi Osaka 566 / JP | [1993/42] | Vertreter | Beetz & Partner mbB Patentanwälte Prinzregentenstraße 54 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [1994/11] | Patentanwälte Beetz - Timpe - Siegfried Schmitt-Fumian - Mayr Steinsdorfstrasse 10 D-80538 München / DE | ||
Frühere [1993/42] | Patentanwälte Beetz - Timpe - Siegfried Schmitt-Fumian - Mayr Steinsdorfstrasse 10 D-80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92918879.5 | 03.09.1992 | [1993/42] | WO1992JP01126 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19910226237 | 05.09.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 22623791 | [1993/42] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9304766 | Datum: | 18.03.1993 | Sprache: | EN | [1993/08] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0565728 | Datum: | 20.10.1993 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.03.1993 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1993/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0565728 | Datum: | 12.03.1997 | Sprache: | EN | [1997/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 18.03.1993 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.12.1993 | Klassifikation | IPC: | B01D53/44 | [1994/05] | CPC: |
B01D53/08 (EP,US);
B01D46/24 (EP,US);
B01D53/04 (EP,US);
B01D53/10 (EP,US);
B01D53/38 (EP,US);
B01D2253/102 (EP,US);
B01D2253/108 (EP,US);
B01D2253/3425 (EP,US);
B01D2257/90 (EP,US);
B01D2258/01 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [1993/42] | B01D53/34 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1997/02] |
Frühere [1993/42] | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | METHODE UND EINRICHTUNG ZUR BEHANDLUNG VON ABGAS | [1993/42] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR PROCESSING EXHAUST GAS | [1993/42] | Französisch: | PROCEDE ET APPAREIL DE TRAITEMENT DE GAZ D'ECHAPPEMENT | [1993/42] | Eintritt in die regionale Phase | 12.05.1993 | Übersetzung eingereicht | 29.06.1993 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.06.1993 | Recherchengebühr entrichtet | 29.06.1993 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.06.1993 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.06.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/42] | 08.07.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.12.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.07.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 15.09.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.11.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 18.04.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.06.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.07.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 22.07.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.10.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.10.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.12.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.09.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.09.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.09.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 26.07.1993 | BE   M01   Gebühr entrichtet am   29.07.1993 | 26.07.1993 | DE   M01   Gebühr entrichtet am   29.07.1993 | 26.07.1993 | ES   M01   Gebühr entrichtet am   29.07.1993 | 26.07.1993 | FR   M01   Gebühr entrichtet am   29.07.1993 | 26.07.1993 | GB   M01   Gebühr entrichtet am   29.07.1993 | 26.07.1993 | IT   M01   Gebühr entrichtet am   29.07.1993 | 26.07.1993 | NL   M01   Gebühr entrichtet am   29.07.1993 | 26.07.1993 | SE   M01   Gebühr entrichtet am   29.07.1993 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0021558 (ALLIS CHALMERS [US]) [Y] 1,3,5,7,9 * page 6, line 7 - page 18, line 21; figure 1 *; | [Y]DE4002554 (KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ AG [DE]) [Y] 1,3,5,7,9 * the whole document *; | [A]EP0405290 (RHEINISCHE BRAUNKOHLENW AG [DE], et al) [A] 1,3,5,6 * column 5, line 16 - column 8, line 2; figures 1,2 *; | [A]EP0253563 (NIRO ATOMIZER AS [DK]); | [A]WO9101792 (STAUDINGER GERNOT [AT]); | [A]EP0196481 (VON ROLL AG [CH]) | Internationale Recherche | [X]JPS53147693 (NIPPON ELECTRIC CO); | [A]JPS49133294 ; | [Y]JPS5291790 (HITACHI LTD); | [Y]JPS5292877 (HITACHI LTD); | [A]JPS6051532 (SMIDTH & CO AS F L) |