EP0598437 - Farbstoffgebendes Element, enthaltend Dicyanovinylanilinfarbstoffe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.12.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.01.2003 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: NL | veröffentlicht am 19.02.2003 [2003/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [N/P] |
Frühere [1994/21] | Für alle benannten Staaten AGFA-GEVAERT naamloze vennootschap Septestraat 27 B-2640 Mortsel / BE | Erfinder | 01 /
Vanmaele, Luc, c/o Agfa-Gevaert N.V. DIE 3800, Septestraat 27 B-2640 Mortsel / BE | 02 /
Janssens, Wilhelmus, c/o Agfa-Gevaert N.V. DIE 3800, Septestraat 27 B-2640 Mortsel / BE | [1994/21] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93203136.2 | 10.11.1993 | [1994/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19920203567 | 19.11.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 92203567 | [1994/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0598437 | Datum: | 25.05.1994 | Sprache: | EN | [1994/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0598437 | Datum: | 19.02.1997 | Sprache: | EN | [1997/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.03.1994 | Klassifikation | IPC: | C09B23/14, B41M5/38 | [1994/21] | CPC: |
B41M5/3854 (EP);
C09B23/143 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, NL [1994/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Farbstoffgebendes Element, enthaltend Dicyanovinylanilinfarbstoffe | [1994/21] | Englisch: | Dye-donor element comprising dicyanovinylaniline dyes | [1994/21] | Französisch: | Elément donneur de colorant contenant des colorants de type dicyanovinylaniline | [1994/21] | Prüfungsverfahren | 24.10.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/51] | 16.11.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.03.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.06.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.07.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.10.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.10.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.11.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.11.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.12.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 19.02.1997 | NL | 19.02.1997 | [2003/08] |
Frühere [1997/49] | BE | 19.02.1997 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3189641 (A. BRACK ET. AL.) [X] 1,2 * page 3, table, lines 9 - 11 *; | [A]EP0483801 (KODAK COMPANY) [A] 1-4,9 * page 10 * * abstract *; | JPH03230994 [ ] (MITSUBISHI KASEI CORP.); | JPH02219692 [ ] (MITSUBISHI PAPER MILLS LTD.); | [A]JPS6031563 ; | JPS6031563 [ ] (MITSUBISHI KASEI KOGYO K. K.) [ ] * page 6; examples II-13 *; | [A]FR2364998 (CIBA-GEIGY AG) [A] 1,2 * page 1, line 15 - line 20 * | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, (19920309), vol. 116, no. 10, Database accession no. 95913a, page 846 [A] 1-4,9 * abstract * * & CHEMICAL ABSTRACTS VOL. 116, FORMULA INDEX, C14-C24 (PART 2 OF 3 PARTS) 1/92-6/92, FORMULA C21H21N3O * * Propanedinitrile, [[4-(butylphenylamino)-2-methoxyphenyl]methylene]- * | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, (19910506), vol. 114, no. 18, Database accession no. 166398h, page 116 [A] 1-4,9 * abstract * * & CHEMICAL ABSTRACTS TWELFTH COLLECTIVE INDEX, VOLUMES 106-115, 1987-1991, C18H16F3NO5-C19H29N3O3Si * * Propanedinitrile, [[4-[(2-methyl-2-propenyl)phenylamino]phenyl]methylene]- * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19850627), vol. 9, no. 153, Database accession no. (C - 288)<1876> , & JP60031563 A 19850218 (MITSUBISHI KASEI KOGYO K. K.) [A] 1,2 * abstract * |