EP0599645 - Schaltkreis und Verfahren zur Kompensation der Nullpunktverschiebung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1994/22] | Schaltkreis zur Kompensation des Nullpunktverschiebung | ||
[1998/15] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.02.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.02.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 31.03.1999 [1999/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PANAMETRICS, INC. 221 Crescent Street Waltham, MA 02154-3497 / US | [1994/22] | Erfinder | 01 /
Meyer, Emilio 2 via D. Di Nanni I-20090 Assago-Milano / IT | [1994/22] | Vertreter | Greenwood, John David, et al Graham Watt & Co LLP St Botolph's House 7-9 St Botolph's Road Sevenoaks Kent TN13 3AJ / GB | [N/P] |
Frühere [1994/22] | Greenwood, John David, et al Graham Watt & Co. Riverhead Sevenoaks Kent TN13 2BN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93309411.2 | 25.11.1993 | [1994/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19920981501 | 25.11.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 981501 | [1994/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0599645 | Datum: | 01.06.1994 | Sprache: | EN | [1994/22] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0599645 | Datum: | 22.06.1994 | Sprache: | EN | [1994/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0599645 | Datum: | 08.04.1998 | Sprache: | EN | [1998/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.05.1994 | Klassifikation | IPC: | G01N27/74 | [1994/22] | CPC: |
G01N27/74 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1994/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schaltkreis und Verfahren zur Kompensation der Nullpunktverschiebung | [1998/15] | Englisch: | Zero shift compensation circuit and method | [1998/15] | Französisch: | Circuit et méthode pour la compensation du décalage du point zéro | [1998/15] |
Frühere [1994/22] | Schaltkreis zur Kompensation des Nullpunktverschiebung | ||
Frühere [1994/22] | Zero shift compensation circuit | ||
Frühere [1994/22] | Circuit pour la compensation du décalage du point zéro | Prüfungsverfahren | 28.11.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1995/04] | 05.11.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 01.05.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.06.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 07.10.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.12.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.12.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.01.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.11.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.11.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.11.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2949765 (THAYER LOUIS C, et al) [A] 1,9-12* column 3, line 67 - column 4, line 2; figures 1,2 *; | [A]US4432226 (DEMPSTER PHILIP T [US]) [A] 1,9-12 * abstract *; | [DA]US4893495 (MEYER EMILIO [IT]) [DA] 1,3,4,9-12 * abstract * * column 5, line 29 - line 41; figures 1,2 * |