EP0644892 - Inhibitoren für Angiotensin I-Chymasen inklusive der menschlichen Herzchymase [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.03.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.03.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.05.1998 [1998/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pfizer Inc. 235 East 42nd Street New York, NY 10017 / US | [N/P] |
Frühere [1995/13] | Für alle benannten Staaten PFIZER INC. 235 East 42nd Street New York, N.Y. 10017 / US | Erfinder | 01 /
HOOVER, Dennis, J. 169 Cove Road Stonington, CT 06378 / US | [1995/13] | Vertreter | Moore, James William, et al Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ / GB | [N/P] |
Frühere [1995/13] | Moore, James William, Dr., et al Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93909587.3 | 23.04.1993 | [1995/13] | WO1993US03625 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19920897723 | 12.06.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 897723 | [1995/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9325574 | Datum: | 23.12.1993 | Sprache: | EN | [1993/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0644892 | Datum: | 29.03.1995 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.12.1993 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1995/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.12.1993 | Klassifikation | IPC: | C07K5/02, C07K5/06, C07D401/06, A61K37/64, A61K31/435 | [1995/13] | CPC: |
C07D401/06 (EP);
A61P13/02 (EP);
A61P15/00 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61P9/08 (EP);
A61P9/10 (EP);
A61P9/12 (EP);
C07K5/0202 (EP);
C07K5/0205 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1995/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Inhibitoren für Angiotensin I-Chymasen inklusive der menschlichen Herzchymase | [1995/13] | Englisch: | INHIBITORS OF ANGIOTENSIN I CHYMASE(S) INCLUDING HUMAN HEART CHYMASE | [1995/13] | Französisch: | INHIBITEURS D'ANGIOTENSINE I-CHYMASE(S), COMPRENANT LA CHYMASE CARDIAQUE HUMAINE | [1995/13] | Eintritt in die regionale Phase | 23.11.1994 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.11.1994 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.11.1994 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.11.1993 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 23.11.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1995/13] | 22.03.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.09.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.06.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.11.1997 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1998/19] | 10.12.1997 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1998/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.03.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.04.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XP]WO9220357 (MERRELL DOW PHARMA [US]); | [X]EP0410411 (MERRELL DOW PHARMA [US]); | [X]EP0145441 (DU PONT [US]) | [X] - BIOCHEMISTRY vol. 27, no. 20, 4 October 1988, EASTON, PA US pages 7682 - 7688 C.A. KETTNER 'Kinetic Properties of the Binding of alpha-Lytic Protease to Peptide Boronic Acids' | [X] - JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY vol. 33, no. 1, January 1990, WASHINGTON US pages 394 - 407 N.P. PEET ET AL. 'Synthesis of Peptidyl Fluoromethyl Ketones and Peptidyl alpha-Keto Esters as Inhibitors for Porcine Pancreatic Elastase, Human Neutrophil Elastase, and Rat and Human Neutrophil Cathepsin G' | [X] - BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS vol. 166, no. 2, 30 January 1990, DULUTH, MINNESOTA US pages 595 - 600 S. MEHDI ET AL. 'THE INHIBITION OF HUMAN NEUTROPHIL ELASTASE AND CATHEPSIN G BY PEPTIDYL 1,2-DICARBONYL DERIVATIVES' | [A] - JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY vol. 265, no. 36, 25 December 1990, BALTIMORE, MD US pages 22348 - 22357 H. URATA ET AL. 'Identification of a Highly Specific Chymase as the Mayor Angiotensin II-forming Enzyme in the Human Heart' | [A] - JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY vol. 266, no. 29, 15 October 1991, BALTIMORE, MD US pages 19192 - 19197 A. KINOSHITA ET AL. 'Multiple Determinants for the High Substrate Specificity of an Angiotensin II-forming Chymase from the Human Heart' |