EP0639309 - ASYNCHRONE LOGIKSCHALTUNG FÜR DEN 2-PHASEN-BETRIEB [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.10.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.10.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.12.1997 [1997/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1995/08] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Erfinder | 01 /
KNAUER, Karl Nockherweg 21 D-8018 Grafing / DE | [1995/08] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93911426.0 | 30.04.1993 | [1995/08] | WO1993DE00380 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924214981 | 06.05.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4214981 | [1995/08] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9322838 | Datum: | 11.11.1993 | Sprache: | DE | [1993/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0639309 | Datum: | 22.02.1995 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 11.11.1993 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1995/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0639309 | Datum: | 27.12.1996 | Sprache: | DE | [1996/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.11.1993 | Klassifikation | IPC: | H03K19/096 | [1995/08] | CPC: |
H03K19/0963 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1995/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ASYNCHRONE LOGIKSCHALTUNG FÜR DEN 2-PHASEN-BETRIEB | [1995/08] | Englisch: | ASYNCHRONOUS LOGIC CIRCUIT FOR 2-PHASE OPERATION | [1995/08] | Französisch: | CIRCUIT LOGIQUE ASYNCHRONE POUR LE FONCTIONNEMENT DIPHASE | [1995/08] | Eintritt in die regionale Phase | 18.10.1994 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.10.1994 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.10.1994 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.10.1993 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 18.10.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1995/08] | 19.03.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 19.06.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.09.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.09.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.09.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.04.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.04.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [AP]WO9220156 (SIEMENS AG [DE]) | [A] - ELECTRONICS LETTERS Bd. 25, Nr. 3, 2. Februar 1989, STEVENAGE,HERTS.,(GB) Seiten 215 - 217 PATEL ET AL 'evaluation of self-timed systems for vlsi' | [A] - ELECTRONICS LETTERS Bd. 23, Nr. 6, 12. März 1987, STEVENAGE,HERTS.,(GB) Seiten 269 - 270 LAU 'self:a self -timed systems design technique' |