EP0672264 - SPRITZGEGOSSENER OPTISCHER STECKERSTIFT SOWIE VORRICHTUNG UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.04.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.05.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES | veröffentlicht am 26.06.2002 [2002/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E. I. du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, DE 19898 / US | [N/P] |
Frühere [1995/38] | Für alle benannten Staaten E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 1007 Market Street Wilmington Delaware 19898 / US | Erfinder | 01 /
JOHNSON, Melvin, Harry 21 Mountainview Trail Chadds Ford, PA 19317 / US | 02 /
WILLIS, Frank, Marsden 102 Lenape Trail, P.O.Box 224 Wenonah, NJ 08090 / US | [1995/38] | Vertreter | Jones, Alan John CARPMAELS & RANSFORD 43 Bloomsbury Square London, WC1A 2RA / GB | [N/P] |
Frühere [1995/38] | Jones, Alan John CARPMAELS & RANSFORD 43 Bloomsbury Square London, WC1A 2RA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94902443.4 | 02.12.1993 | [1995/38] | WO1993US11525 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19920984796 | 03.12.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 984796 | [1995/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9412902 | Datum: | 09.06.1994 | Sprache: | EN | [1994/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0672264 | Datum: | 20.09.1995 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.06.1994 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1995/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0672264 | Datum: | 28.05.1997 | Sprache: | EN | [1997/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.06.1994 | Klassifikation | IPC: | G02B6/38 | [1995/38] | CPC: |
G02B6/3865 (EP,US);
G02B6/38 (KR);
B29C45/14549 (EP,US);
B29C45/261 (EP,US);
B29C45/56 (EP,US);
B29D11/0075 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, NL, SE [1995/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SPRITZGEGOSSENER OPTISCHER STECKERSTIFT SOWIE VORRICHTUNG UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [1995/38] | Englisch: | INJECTION MOLDED OPTICAL FERRULES AND APPARATUS AND PROCESSES FOR THE PREPARATION THEREOF | [1995/38] | Französisch: | FERRULES OPTIQUES MOULEES PAR INJECTION ET APPAREIL ET PROCEDES DESTINES A LEUR PREPARATION | [1995/38] | Eintritt in die regionale Phase | 08.05.1995 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.05.1995 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.05.1995 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.06.1994 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 08.05.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/38] | 30.07.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 02.12.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.03.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.03.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.03.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.12.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 28.05.1997 | BE | 28.05.1997 | CH | 28.05.1997 | DK | 28.05.1997 | ES | 28.05.1997 | LI | 28.05.1997 | IE | 02.12.1997 | [2002/26] |
Frühere [2001/01] | AT | 28.05.1997 | |
BE | 28.05.1997 | ||
CH | 28.05.1997 | ||
DK | 28.05.1997 | ||
LI | 28.05.1997 | ||
IE | 02.12.1997 | ||
Frühere [1998/19] | AT | 28.05.1997 | |
BE | 28.05.1997 | ||
CH | 28.05.1997 | ||
DK | 28.05.1997 | ||
LI | 28.05.1997 | ||
FR | 24.10.1997 | ||
Frühere [1998/15] | AT | 28.05.1997 | |
BE | 28.05.1997 | ||
CH | 28.05.1997 | ||
DK | 28.05.1997 | ||
LI | 28.05.1997 | ||
Frühere [1998/10] | AT | 28.05.1997 | |
BE | 28.05.1997 | ||
CH | 28.05.1997 | ||
LI | 28.05.1997 | ||
Frühere [1998/04] | AT | 28.05.1997 | |
CH | 28.05.1997 | ||
LI | 28.05.1997 | ||
Frühere [1998/02] | AT | 28.05.1997 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPS6125108 ; | [A]EP0048597 (WESTERN ELECTRIC CO [US]) [A] 1,22 * see abstract * * page 3, line 37 - page 5, line 7 * * figure 1 *; | [A]EP0064749 (ALLIED CORP [US]) [A] 1,22 * see abstract * * page 3, line 9 - line 31 ** figure 1 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19860621), vol. 10, no. 177, Database accession no. (P - 470)<2233>, & JP61025108 A 19860204 (HITACHI) [A] 1,22 * abstract * | [XA] - I. SANKAWA ET AL., "Low-Loss Small-Size Optical-Fiber Connector With a Precision Plastic-Molded Ferrule", JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY., NEW YORK US, (198608), vol. LT-4, no. 8, pages 1237 - 1242 [X] 10 * see the whole document * [A] 16 | Prüfung | JPS6125108 | - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 10no. 177 (P-470)(2233) 21 June 1986 & JP,A,61 025 108 |