EP0682242 - Verfahren und Gerät zur Messung der Extinktion der Komponentenkonzentration oder des spezifischen Gewichts einer Flüssigkeitsprobe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 07.06.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.06.2002 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 24.07.2002 [2002/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kyoto Dai-ichi Kagaku Co., Ltd. 57, Nishi Aketa-cho, Higashi Kujo Minami-ku Kyoto 601 / JP | [N/P] |
Frühere [1995/46] | Für alle benannten Staaten Kyoto Dai-ichi Kagaku Co., Ltd. 57, Nishi Aketa-cho, Higashi Kujo Minami-ku, Kyoto 601 / JP | Erfinder | 01 /
Kubo, Hiroko, c/o Kyoto Dai-ichi Kagaku Co., Ltd. 57, Nishi Aketa-cho, Higashi Kujo Minami-ku, Kyoto 601 / JP | 02 /
Kexin, Xu, c/o Kyoto Dai-ichi Kagaku Co., Ltd. 57, Nishi Aketa-cho, Higashi Kujo Minami-ku, Kyoto 601 / JP | 03 /
Uenoyama, Harumi, c/o Kyoto Dai-ichi Kagaku Co, Ltd 57, Nishi Aketa-cho, Higashi Kujo Minami-ku, Kyoto 601 / JP | [1995/46] | Vertreter | Schoppe, Fritz Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler Patentanwälte Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | [N/P] |
Frühere [1995/46] | Schoppe, Fritz, Dipl.-Ing. Patentanwalt, Georg-Kalb-Strasse 9 D-82049 Pullach / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95106867.5 | 05.05.1995 | [1995/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19940123053 | 11.05.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 12305394 | [1995/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0682242 | Datum: | 15.11.1995 | Sprache: | EN | [1995/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.09.1995 | Klassifikation | IPC: | G01N21/03, G01N21/41 | [1995/46] | CPC: |
G01N21/4133 (EP,US);
G01N21/0303 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1995/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Gerät zur Messung der Extinktion der Komponentenkonzentration oder des spezifischen Gewichts einer Flüssigkeitsprobe | [1995/46] | Englisch: | Method of and apparatus for measuring absorbance, component concentration or specific gravity of liquid sample | [1995/46] | Französisch: | Procédé et appareil pour mesurer l'absorbance, la concentration de composants ou la gravité spécifique d'un échantillon liquide | [1995/46] | Prüfungsverfahren | 22.02.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/17] | 28.02.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.05.2002 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2002/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.02.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.05.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR2693796 (ZEISS CARL FA [DE]) [X] 1,7 * page 5, line 28 - page 6, line 32; figure 2 *; | [A]US3797940 (KING R) [A] 1,7 * column 4, line 23 - line 32; figure 5 *; | [A]DE4123178 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [A] 7 * column 1; figure 5 *; | [A]FR1583216 (CNRS) [A] 7 * page 4, line 3 - line 9; figure 2 *; | [XP]EP0634642 (KYOTO DAIICHI KAGAKU KK [JP]) [XP] 1,7 * the whole document * |