EP0690308 - Endotoxin-Stabilisierungsmittel, Endotoxin-Zusammensetzung und Verfahren zur Bestimmung von Endotoxin [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.12.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 30.01.2008 [2008/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SEIKAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA (SEIKAGAKU CORPORATION) 1-5, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103 / JP | [1996/01] | Erfinder | 01 /
Tamura, Hiroshi 6-13, Nakato 4-chome, Musashimurayama-shi Tokyo 208 / JP | 02 /
Tanaka, Shigenori 3-15, Ogawanishimachi 5-chome, Kodaira-shi Tokyo 187 / JP | 03 /
Aketagawa, Jun 52-1-22-101, Saiwaicho 4-chome, Tachikawa-shi Tokyo 190 / JP | 04 /
Oda, Toshio 2-3-202, Mukouhara 2-chome, Higashiyamoto-shi Tokyo 207 / JP | [1996/01] | Vertreter | Hansen, Bernd, et al Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [1996/01] | Hansen, Bernd, Dr. Dipl.-Chem., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Arabellastrasse 4 D-81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95110255.7 | 30.06.1995 | [1996/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19940150190 | 30.06.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 15019094 | [1996/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0690308 | Datum: | 03.01.1996 | Sprache: | EN | [1996/01] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0690308 | Datum: | 26.06.1996 | [1996/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0690308 | Datum: | 06.02.2002 | Sprache: | EN | [2002/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.05.1996 | Klassifikation | IPC: | G01N33/579, // G01N33/96 | [1996/01] | CPC: |
G01N33/579 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1996/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Endotoxin-Stabilisierungsmittel, Endotoxin-Zusammensetzung und Verfahren zur Bestimmung von Endotoxin | [1996/01] | Englisch: | Endotoxin stabilizing agent, endotoxin composition and method for assaying endotoxin | [1996/01] | Französisch: | Agent stabilisant d'endotoxine, composition d'endotoxine et procédé de dosage d'endotoxine | [1996/01] | Prüfungsverfahren | 06.08.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/40] | 25.08.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.03.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.07.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 01.04.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.01.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.06.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.04.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 27.07.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.10.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.10.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.11.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.06.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.06.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.06.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.06.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CH | 06.02.2002 | IT | 06.02.2002 | LI | 06.02.2002 | NL | 06.02.2002 | DK | 06.05.2002 | SE | 06.05.2002 | [2008/05] |
Frühere [2003/45] | CH | 06.02.2002 | |
LI | 06.02.2002 | ||
NL | 06.02.2002 | ||
DK | 06.05.2002 | ||
SE | 06.05.2002 | ||
Frühere [2003/08] | CH | 06.02.2002 | |
LI | 06.02.2002 | ||
NL | 06.02.2002 | ||
SE | 06.05.2002 | ||
Frühere [2003/01] | CH | 06.02.2002 | |
LI | 06.02.2002 | ||
SE | 06.05.2002 | ||
Frühere [2002/37] | SE | 06.05.2002 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]EP0513361 (SEIKAGAKU KOGYO CO LTD [JP]) [X] 1,6-11 * page 1, line 24 - line 40 * * claim 3 * [A] 5; | [X]EP0569033 (SEIKAGAKU KOGYO CO LTD [JP]) [X] 1,6-11 * page 5, line 49 - page 6, line 27 *; | [X]GB958575 (WELLCOME FOUND) [X] 1 * the whole document *; | [X]EP0350273 (WAKO PURE CHEM IND LTD [JP]) [X] 1,11 * column 10, line 25 - column 12, line 10 *; | [X]EP0552965 (WAKO PURE CHEM IND LTD [JP]) [X] 1,6-11 * page 3, line 25 - line 35 * * page 3, line 50 - page 4, line 22 *; | [A]FR2359423 (MALLINCKRODT INC [US]) [A] 1,11 * page 5, line 26 - page 7, line 11 *; | [A]JPS56166124 ; | [E]JPH07191038 | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 82, no. 05, Database accession no. 82-09035E, XP002000792 & JPS56166124 A 19811221 (Y. KATAYAMA) [A] 1,5 * abstract * | [E] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 95, no. 39, Database accession no. 95-295935, XP002000793 & JPH07191038 A 19950728 (WAKO PURE CHEM IND LTD) [E] 1-11 * abstract * | vom Anmelder | - TAKANORI NAKAMURA, NIPPON SAIKINGAKU ZASSHI: (JAPANESE JOURNAL OF BACTERIOLOGY), (1983), vol. 38, pages 781 - 803 |