EP0694422 - Radgeschwindigkeits-Eichungsystem für Traktor [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.07.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.07.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 30.08.2000 [2000/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NEW HOLLAND U.K. LIMITED Cranes Farm Road Basildon Essex SS14 3AD / GB | [N/P] |
Frühere [1996/05] | Für alle benannten Staaten NEW HOLLAND U.K. LIMITED Cranes Farm Road Basildon, Essex SS14 3AD / GB | Erfinder | 01 /
Macqueene, James W. 2706 Gateshead Dr. Naperville, IL 60564 / US | 02 /
Swierenga, Garrett E. 322 N. Cass Avenue Westmont, Illinois 60559 / US | [1996/16] |
Frühere [1996/05] | 01 /
Macqueene, James W. 6148 Knollwood Road No. 306 Willowbrook, Illinois 60514 / US | ||
02 /
Swierenga, Garrett E. 322 N. Cass Avenue Westmont, Illinois 60559 / US | Vertreter | Vandenbroucke, Alberic, et al CNH Belgium N.V. Patent Department Leon Claeysstraat, 3A 8210 Zedelgem / BE | [N/P] |
Frühere [1996/05] | Vandenbroucke, Alberic, et al New Holland Belgium NV. Patent Department Leon Claeysstraat, 3A B-8210 Zedelgem / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95202650.8 | 28.05.1992 | [1996/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19910709237 | 03.06.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 709237 | US19910709236 | 03.06.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 709236 | US19910709184 | 03.06.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 709184 | US19910709185 | 03.06.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 709185 | US19910757173 | 10.09.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 757173 | [1996/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0694422 | Datum: | 31.01.1996 | [1996/05] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0694422 | Datum: | 28.05.1997 | [1997/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0694422 | Datum: | 15.09.1999 | Sprache: | EN | [1999/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.04.1997 | Klassifikation | IPC: | B60D1/42, A01B63/112, E02F9/20 | [1996/05] | CPC: |
B60D1/42 (EP);
A01B63/112 (EP);
A01B63/114 (EP);
E02F9/2029 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1996/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Radgeschwindigkeits-Eichungsystem für Traktor | [1996/05] | Englisch: | Wheel speed calibration system for tractor | [1996/05] | Französisch: | Système d'étalonnage de vitesse de roue pour tracteurs | [1996/05] | Prüfungsverfahren | 20.10.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/51] | 27.01.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.03.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.03.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.03.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP92304831.8 / EP0517426 | Einspruch (Einsprüche) | 16.06.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.10.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.10.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.04.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.04.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.04.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]US4846283 (BATCHELLER BARRY D [US], et al) [AD] 1,8 * column 7, line 39 - column 8, line 33; figure - *; | [A]US4282933 (SUGANAMI TAKASHI, et al) [A] 1,8 * column 6, line 32 - column 7, line 66; figure - *; | [A]DE3612763 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1,8 * the whole document *; | [A]EP0092316 (DEERE & CO [US]) [A] 1,8 * page 5, line 15 - page 6, line 5; figure - * | vom Anmelder | US4846283 | US5291407 | - SAE TECHNICAL PAPER NO. 901561 - DEVELOPMENT OF THE ELECTRONIC DRAFT CONTROL SYSTEM FOR THE FORD NEW HOLLAND 8210 TRACTOR |