EP0746359 - EINHEIT AUS KATHETER UND RÜCKSCHLAGVENTIL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.07.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.07.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 27.08.2003 [2003/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten VADUS, Inc. 2323 Green Road Ann Arbor, MI 48105-1530 / US | [1998/35] |
Frühere [1996/50] | Für alle benannten Staaten AEROQUIP CORPORATION 3000 Strayer Road, P.O. Box 50 Maumee, Ohio 43537-0050 / US | Erfinder | 01 /
ROGERS, Russell, L. 602 South Main Street Munith, MI 49259 / US | 02 /
FOURNIER, Paul, J., F. 3339 Hendee Road Jackson, MI 49201 / US | 03 /
CHALLENDER, Gary, B. 3500 Mount Hope Road Grass Lake, MI 49240 / US | [1996/50] | Vertreter | Gleiss, Alf-Olav, et al Gleiss Grosse Schrell und Partner mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Leitzstrasse 45 70469 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1998/35] | Gleiss, Alf-Olav, Dr.jur. Dipl.-Ing., et al Gleiss & Grosse Patentanwaltskanzlei Maybachstrasse 6A 70469 Stuttgart / DE | ||
Frühere [1996/50] | Gleiss, Alf-Olav, Dr.jur. Dipl.-Ing. Gleiss & Grosse Patentanwaltskanzlei Maybachstrasse 6A 70469 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95911044.6 | 17.02.1995 | [1996/50] | WO1995US02070 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940199713 | 22.02.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 199713 | [1996/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9522364 | Datum: | 24.08.1995 | Sprache: | EN | [1995/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0746359 | Datum: | 11.12.1996 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.08.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1996/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0746359 | Datum: | 04.09.2002 | Sprache: | EN | [2002/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 24.08.1995 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.07.1997 | Klassifikation | IPC: | A61M39/26, A61M39/06 | [1997/34] | CPC: |
A61M39/26 (EP,US);
A61M39/0693 (EP,US)
|
Frühere IPC [1996/50] | A61M5/178 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1996/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINHEIT AUS KATHETER UND RÜCKSCHLAGVENTIL | [1996/50] | Englisch: | CATHETER CHECK VALVE ASSEMBLY | [1996/50] | Französisch: | ENSEMBLE SOUPAPE DE NON RETOUR DE CATHETER | [1996/50] | Eintritt in die regionale Phase | 06.08.1996 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.08.1996 | Recherchengebühr entrichtet | 06.08.1996 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.08.1996 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.08.1995 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 06.08.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/51] | 23.02.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 01.07.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.12.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.04.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.10.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 20.02.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 12.03.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.06.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.06.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.06.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.07.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.02.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.02.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 03.02.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.02.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.1997 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   23.07.1997 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAY]US5195980 (CATLIN DAVID G [US]) [X] 1,2,10,11 * figures 1,1A; claims 1,5,7,8 * [A] 6 [Y] 3,4,7; | [YA]US4842591 (LUTHER RONALD B [US]) [Y] 3,4,7 * column 1, line 58 - column 2, line 3; figure 2 * [A] 6,10; | [A]EP0051718 (INTERMEDICAT GMBH [CH]) [A] 1-4,6 * figure - *; | [A]EP0332884 (BRAUN MELSUNGEN AG [DE]) [A] 1-4,6 * figure - *; | [A]EP0496724 (DIERINGER FRANZ A [AT]) [A] 5,6,8 * page 4, line 21 - line 22 * * figure 1 *; | [A]EP0329038 (HABLEY MEDICAL TECHNOLOGY CORP [US]) [A] 9 * column 6, line 19 - line 23 * * figures 1,2 * | Internationale Recherche | [A]US5156596 (BALBIERZ DANIEL J [US], et al); | [A]US5176651 (ALLGOOD FRED A [US], et al) |