EP0758884 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON VORRICHTUNGEN ZUR KONTROLLIERTEN FREISETZUNG VON WIRKSTOFFEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.10.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.10.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.12.2001 [2001/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG Lohmannstrasse 2 56626 Andernach / DE | [2001/09] |
Frühere [1997/09] | Für alle benannten Staaten LTS LOHMANN Therapie-Systeme GmbH Irlicher Strasse 55 56567 Neuwied / DE | Erfinder | 01 /
CREMER, Karsten Eifelstrasse 4a 53119 Bonn / DE | [1997/09] | Vertreter | Flaccus, Rolf-Dieter Flaccus · Müller-Wolff Patentanwälte Bussardweg 10 50389 Wesseling / DE | [N/P] |
Frühere [1997/09] | Flaccus, Rolf-Dieter, Dr. Patentanwalt Sperlingsweg 32 50389 Wesseling / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95920805.9 | 08.05.1995 | [1997/09] | WO1995EP01725 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19944416926 | 13.05.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4416926 | [1997/09] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9531185 | Datum: | 23.11.1995 | Sprache: | DE | [1995/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0758884 | Datum: | 26.02.1997 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 23.11.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1997/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0758884 | Datum: | 20.12.2000 | Sprache: | DE | [2000/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.11.1995 | Klassifikation | IPC: | A61K9/20 | [1997/09] | CPC: |
A61K9/2095 (EP);
A61K9/2072 (EP);
A61K9/2086 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1997/09] | Erstreckungsstaaten | SI | 14.11.1996 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON VORRICHTUNGEN ZUR KONTROLLIERTEN FREISETZUNG VON WIRKSTOFFEN | [1997/09] | Englisch: | ACTIVE SUBSTANCE CONTROLLED RELEASE DEVICES AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME | [1997/09] | Französisch: | DISPOSITIFS DE LIBERATION CONTROLEE DE PRINCIPES ACTIFS ET LEUR PROCEDE DE PRODUCTION | [1997/09] | Eintritt in die regionale Phase | 14.11.1996 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.11.1996 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.11.1996 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.12.1995 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 14.11.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1997/09] | 19.03.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.09.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.09.1998 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 29.12.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 29.12.1998 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Nein | 05.03.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.04.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 10.08.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.10.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.10.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP99114947.7 / EP0965337 | Einspruch (Einsprüche) | 21.09.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.03.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO9407470 (PFIZER [US], et al) [X] 1 * claim 11 *; | [E]DE4341442 (LOHMANN THERAPIE SYST LTS [DE]) [E] 1-5,7,11 * claim 1 ** column 5, line 44 - column 6, line 15 * |