EP0776696 - Keramischer Wabenkörper und Verfahren zu dessen Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.07.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.07.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 11.09.2002 [2002/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kawata Mfg Co., Ltd. 15-15 Awaza 1-chome, Nishi-ku Osaka-shi Osaka / JP | Für alle benannten Staaten OSAKA PREFECTURE 1-22 Otemae 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi Osaka / JP | [N/P] |
Frühere [1997/23] | Für alle benannten Staaten Kawata Mfg Co., Ltd. 15-15 Awaza 1-chome, Nishi-ku Osaka-shi, Osaka / JP | ||
Für alle benannten Staaten OSAKA PREFECTURE 1-22 Otemae 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka / JP | Erfinder | 01 /
Kawasaki, Jiro, Sanda Fac., Kawata Mgf. Co., Ltd. 501-17, Miyanomae, Fukushima Sanda-shi, Hyogo / JP | 02 /
Kaji, Mitsunari Sanda Fac., Kawata Mgf. Co., Ltd. 501-17, Miyanomae, Fukushima Sanda-shi, Hyogo / JP | 03 /
Miyamoto, Hiroki 23-17, Nishichiyogaoka 1-chome Nara-shi, Nara / JP | [1997/23] | Vertreter | West, Alan Harry, et al R.G.C. Jenkins & Co 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | [N/P] |
Frühere [1997/23] | West, Alan Harry, et al R.G.C. Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96308652.5 | 29.11.1996 | [1997/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19950314456 | 01.12.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 31445695 | [1997/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0776696 | Datum: | 04.06.1997 | Sprache: | EN | [1997/23] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0776696 | Datum: | 10.09.1997 | [1997/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0776696 | Datum: | 19.09.2001 | Sprache: | EN | [2001/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.07.1997 | Klassifikation | IPC: | B01J20/28, B01J20/18, C04B35/80 | [1997/36] | CPC: |
B01J20/183 (EP);
B01J20/28045 (EP)
|
Frühere IPC [1997/23] | B01J20/28, B01J20/18 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1997/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Keramischer Wabenkörper und Verfahren zu dessen Herstellung | [1997/23] | Englisch: | Honeycomb-shaped ceramic and method for producing it | [1997/23] | Französisch: | Céramique en nid d'abeilles et sa méthode de production | [1997/23] | Prüfungsverfahren | 04.03.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/18] | 16.12.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.04.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.12.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 28.03.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.06.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.06.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.06.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.11.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]JPH05146676 ; | [Y]EP0167324 (MOBIL OIL) [Y] 1 * page 7; example 1 *; | [A]DE3738916 (IBS ENGIN.+CONSULT. INGENIEURBÜRO) [A] 1,2 * page 8; claims 7,8 *; | [A]EP0519073 (TAKEDA) [A] 1 * page 4, line 32 - page 5, line 54 *; | [A]JPH06138170 ; | [A]JPH0523528 ; | [A]JPS61171539 | [YA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 17, no. 533, Database accession no. (C - 1114), & JP05146676 A 19930615 (KAWATA) [Y] 1 * abstract * [A] 3,4 | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 94, no. 39, Database accession no. 94-312959, XP002035081 & JPH06138170 A 00000000 (MATSUDA) [A] 1 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 93, no. 10, Database accession no. 93-079570, XP002035082 & JPH0523528 A 00000000 (KAWATA) [A] 1,3 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 10, no. 377, Database accession no. (C - 392), & JP61171539 A 00000000 (BABCOCK HITACHI) [A] 1 * abstract * |