EP0733649 - Peroxycarbonsäureester Photoinitiatoren abgeleitet von Stickstoff-Heterozyklen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1996/39] | Peroxicarbonsäure Esterinitiatoren Derivaten von Stickstoffheterocyclen | ||
[1999/44] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.05.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.03.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 17.04.2002 [2002/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Frühere [1996/39] | Für alle benannten Staaten MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | Erfinder | 01 /
Haubrich, Jeanne E., 3M, c/o Minnesota Mining and Manufac. Company, 2501 Hudson Road, P.O. Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | [1996/39] | Vertreter | Warcoin, Jacques, et al Cabinet Regimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [N/P] |
Frühere [1996/39] | Warcoin, Jacques, et al Cabinet Régimbeau, 26, avenue Kléber 75116 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96400569.8 | 19.03.1996 | [1996/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19950407617 | 21.03.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 407617 | [1996/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0733649 | Datum: | 25.09.1996 | Sprache: | EN | [1996/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0733649 | Datum: | 12.07.2000 | Sprache: | EN | [2000/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.06.1996 | Klassifikation | IPC: | C08F2/50, G03F7/031 | [1996/39] | CPC: |
C07D241/24 (EP,US);
C07D213/78 (EP,US);
C07D219/04 (EP,US);
C07D239/74 (EP,US);
C07D241/44 (EP,US);
C07D251/22 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1996/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Peroxycarbonsäureester Photoinitiatoren abgeleitet von Stickstoff-Heterozyklen | [1999/44] | Englisch: | Peroxycarboxylic ester photoinitiators derived from nitrogen heterocycles | [1999/44] | Französisch: | Peresters photoamorceurs dérivés d'hétérocycles contenant de l'azote | [1999/44] |
Frühere [1996/39] | Peroxicarbonsäure Esterinitiatoren Derivaten von Stickstoffheterocyclen | ||
Frühere [1996/39] | Peroxycarboxylic ester initiators derived from nitrogen heterocycles | ||
Frühere [1996/39] | Initiateurs esters d'acides péroxycarboxyliques dérivés d'hétérocycles de l'azote | Prüfungsverfahren | 24.03.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/21] | 17.10.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.04.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.02.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.08.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.10.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 21.01.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.03.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.03.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.04.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.02.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.03.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.03.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 19.03.2001 | [2002/16] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0007059 (CIBA GEIGY AG [CH]); | [DA]EP0126541 (NIPPON OILS & FATS CO LTD [JP]) |