EP0824720 - SÄUREBLEICHBARER FARBSTOFF ENTHALTEND LITHOGRAPHISCHE DRUCKPLATTENZUSAMMENSETZUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.07.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 27.08.2008 [2008/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Frühere [1998/09] | Für alle benannten Staaten MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | Erfinder | 01 /
VOGEL, Dennis, E. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 02 /
BALCHUNIS, Robert, J. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 03 /
GARDNER, James, P. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 04 /
TIERS, George. V., D. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 05 /
VOGEL, Kim, M. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | [1998/09] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [1998/09] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96908868.1 | 21.03.1996 | [1998/09] | WO1996US03759 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19950433887 | 02.05.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 433887 | [1998/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9635143 | Datum: | 07.11.1996 | Sprache: | EN | [1996/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0824720 | Datum: | 25.02.1998 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.11.1996 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0824720 | Datum: | 22.09.1999 | Sprache: | EN | [1999/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.11.1996 | Klassifikation | IPC: | G03F7/105 | [1998/09] | CPC: |
G03F7/105 (EP,US);
Y10S430/115 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, PT, SE [1998/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SÄUREBLEICHBARER FARBSTOFF ENTHALTEND LITHOGRAPHISCHE DRUCKPLATTENZUSAMMENSETZUNG | [1998/09] | Englisch: | ACID BLEACHABLE DYE CONTAINING LITHOGRAPHIC PRINTING PLATE COMPOSITION | [1998/09] | Französisch: | COMPOSITIONS POUR PLAQUES D'IMPRESSION LITHOGRAPHIQUE CONTENANT UN COLORANT DECOLORABLE PAR L'ACIDE | [1998/09] | Eintritt in die regionale Phase | 19.11.1997 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.11.1997 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.11.1997 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.11.1996 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 19.11.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1998/09] | 05.08.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 15.02.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 30.03.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.07.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.07.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 24.06.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.02.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.03.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 22.09.1999 | BE | 22.09.1999 | CH | 22.09.1999 | ES | 22.09.1999 | LI | 22.09.1999 | NL | 22.09.1999 | SE | 22.09.1999 | DK | 22.12.1999 | PT | 22.12.1999 | [2003/46] |
Frühere [2003/09] | AT | 22.09.1999 | |
BE | 22.09.1999 | ||
CH | 22.09.1999 | ||
ES | 22.09.1999 | ||
LI | 22.09.1999 | ||
NL | 22.09.1999 | ||
SE | 22.09.1999 | ||
PT | 22.12.1999 | ||
Frühere [2002/27] | AT | 22.09.1999 | |
BE | 22.09.1999 | ||
CH | 22.09.1999 | ||
ES | 22.09.1999 | ||
LI | 22.09.1999 | ||
SE | 22.09.1999 | ||
PT | 22.12.1999 | ||
Frühere [2002/23] | AT | 22.09.1999 | |
BE | 22.09.1999 | ||
CH | 22.09.1999 | ||
LI | 22.09.1999 | ||
SE | 22.09.1999 | ||
PT | 22.12.1999 | ||
Frühere [2000/52] | AT | 22.09.1999 | |
BE | 22.09.1999 | ||
CH | 22.09.1999 | ||
LI | 22.09.1999 | ||
PT | 22.12.1999 | ||
Frühere [2000/50] | AT | 22.09.1999 | |
BE | 22.09.1999 | ||
PT | 22.12.1999 | ||
CH | 27.12.1999 | ||
LI | 27.12.1999 | ||
Frühere [2000/26] | AT | 22.09.1999 | |
BE | 22.09.1999 | ||
PT | 22.12.1999 | ||
Frühere [2000/24] | AT | 22.09.1999 | |
BE | 22.09.1999 | Angeführt in | Internationale Recherche | [DA]US5102771 (VOGEL DENNIS E [US], et al) [DA] 1-29* the whole document * |