EP0885164 - BESTÄTIGUNGSHEBEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.05.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.05.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 25.06.2003 [2003/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten L & P Property Management Company 4095 Firestone Boulevard South Gate, CA 90280 / US | [2003/23] |
Frühere [2002/34] | Für alle benannten Staaten SCHUKRA USA, INC. 1 Leggett Road Carthage, Missouri 61836 / US | ||
Frühere [1998/52] | Für alle benannten Staaten LIGON BROTHERS MANUFACTURING COMPANY 3776 Van Dyke Almont, MI 48003 / US | Erfinder | 01 /
LIGON, James, T., Sr. 800 S. Main Street Almont, MI 48003 / US | 02 /
PORTER, Stephen, P. 2070 S. Almont Avenue Lot 130 Imlay City, MI 48444 / US | 03 /
PATRIUS, Andrew, L., Jr. 822 Force Attica, MI 48412 / US | [1998/52] | Vertreter | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Grillparzerstrasse 14 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [1998/52] | Viering, Jentschura & Partner Postfach 22 14 43 80504 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96926238.5 | 01.08.1996 | [1998/52] | WO1996US12653 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19950515186 | 11.08.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 515186 | [1998/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9707046 | Datum: | 27.02.1997 | Sprache: | EN | [1997/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0885164 | Datum: | 23.12.1998 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.02.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0885164 | Datum: | 03.07.2002 | Sprache: | EN | [2002/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 27.02.1997 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.12.1998 | Klassifikation | IPC: | B65H75/30, F16D67/02, F16C1/22 | [1998/52] | CPC: |
F16C1/22 (EP,US);
F16C1/18 (EP,US);
F16D67/02 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [1998/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BESTÄTIGUNGSHEBEL | [1998/52] | Englisch: | LEVER ACTUATOR | [1998/52] | Französisch: | DISPOSITIF D'ACTIONNEMENT DE LEVIER | [1998/52] | Eintritt in die regionale Phase | 10.03.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.03.1998 | Recherchengebühr entrichtet | 10.03.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.03.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.03.1997 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 10.03.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/52] | 16.10.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.01.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.09.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 14.01.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.04.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.04.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.04.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.08.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.08.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.08.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5109963 (HUSTED DAVID M [US], et al) [X] 1 * column W * | Internationale Recherche | [X]US3759358 (QUENNEVILLE R); | [X]US3726370 (HUBBARD L); | [A]US823971 (REMONDY LEON EMILE [FR]); | [A]US3796292 (HARRISON R); | [A]US3876184 (EUDY CHARLES N); | [A]US4614257 (HARADA KUNIYOSHI [JP], et al); | [A]US4778138 (YAMADA YUKIFUMI [JP]); | [A]US4786110 (MAHLING HORST [DE], et al); | [A]US4817771 (ITEN PETER [CH]) |