EP0845191 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KOMPRESSION VON DIGITALEN BILDDATEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.09.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.01.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 06.02.2008 [2008/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Barkfort Limited 3 St. James Terrace Malahide County Dublin / IE | [N/P] |
Frühere [1998/23] | Für alle benannten Staaten Barkfort Limited 3 St. James Terrace Malahide, County Dublin / IE | Erfinder | 01 /
KENNEDY, Jonathan, Marshall, Thomas 38 The Rise Malahide, County Dublin / IE | 02 /
KENNEDY, Simon Frederick 38 The Rise Malahide, County Dublin / IE | 03 /
KENNEDY, Nicholas Paul 4 The Dunes Portmarnock, County Dublin / IE | 04 /
MARSHALL, David 9 Seabury Orchard Malahide, County Dublin / IE | [1998/23] | Vertreter | Gorman, Francis Fergus, et al F. F. Gorman & Co. 15 Clanwilliam Square Dublin 2 / IE | [N/P] |
Frühere [1998/23] | Gorman, Francis Fergus, et al F. F. Gorman & Co. 54, Merrion Square Dublin 2 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96927851.4 | 13.08.1996 | [1998/23] | WO1996IE00052 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IE19950000613 | 14.08.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IE 950613 | [1998/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9707635 | Datum: | 27.02.1997 | Sprache: | EN | [1997/10] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0845191 | Datum: | 03.06.1998 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.02.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0845191 | Datum: | 15.11.2000 | Sprache: | EN | [2000/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 01.05.1997 | Klassifikation | IPC: | H04N7/34 | [1998/23] | CPC: |
H04N19/593 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, NL, SE [1998/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KOMPRESSION VON DIGITALEN BILDDATEN | [1998/23] | Englisch: | A METHOD AND APPARATUS FOR COMPRESSING DIGITAL IMAGE DATA | [1998/23] | Französisch: | PROCEDE ET APPAREIL DE COMPRESSION DE DONNEES RELATIVES A DES IMAGES NUMERIQUES | [1998/23] | Eintritt in die regionale Phase | 18.02.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.02.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.02.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.03.1997 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 19.02.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/23] | 13.08.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.02.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.09.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 29.03.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 25.05.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.08.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.08.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.08.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.08.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.1998 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   21.10.1998 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 15.11.2000 | ES | 15.11.2000 | IT | 15.11.2000 | NL | 15.11.2000 | DK | 15.02.2001 | SE | 15.02.2001 | [2008/06] |
Frühere [2003/46] | BE | 15.11.2000 | |
ES | 15.11.2000 | ||
NL | 15.11.2000 | ||
DK | 15.02.2001 | ||
SE | 15.02.2001 | ||
Frühere [2003/09] | BE | 15.11.2000 | |
ES | 15.11.2000 | ||
NL | 15.11.2000 | ||
SE | 15.02.2001 | ||
Frühere [2002/27] | BE | 15.11.2000 | |
ES | 15.11.2000 | ||
SE | 15.02.2001 | ||
Frühere [2002/02] | BE | 15.11.2000 | |
SE | 15.02.2001 | ||
Frühere [2001/51] | SE | 15.02.2001 | Angeführt in | Internationale Recherche | [DA]US4809350 (SHIMONI YAIR ET AL) [DA] 1-9,31-41,63,64,68 * column 5, line 19 - column 6, line 40 *; | [DA]EP0479563 (NASA) [DA] 1-9,31-41,63,64,68 * column 8, line 46 - column 9, line 44; figure 1 *; | [DA]EP0536801 (SPACELABS INC) [DA] 1-9,31-41,63,64,68 * claim 1 *; | [XYA]FR2524740 (THOMSON CSF) [X] 42-49,65 * page 4, line 18 - line 27 * * page 10, line 1 - page 11, line L * * page 5, line 20 - line L * [Y] 10-16,20,21 [A] 1,17-19,50-53; | [X]US4941194 (SHIMURA KAZUO) [X] 42-47,65 * column 5, line 33 - column 6, line L *; | [A]FR2700230 (STATE ISRAEL MINISTRY DEFENSE) [A] 25-30,57-62,67 * page 24, line 2 - line 18; figures 9C,9D *; | [A]EP0434208 (PICKER INT INC) [A] 25-30,57-62,67 * column 1, line 1 - column 2, line 2 *; | [A]EP0096220 (IBM) [A] 25-30,57-62,67 * page 6 - page 10, line 13; figure 4 * | [XY] - JUHA SALO ET AL, "A NEW TWO DIMENSIONAL PREDICTOR DESIGN FOR DPCM CODING OF VIDEO SIGNALS", SIGNAL PROCESSING OF HDTV, L'AQUILA, FEB. 29 - MAR. 2, 1988, CHIARIGLIONE L, (19880229), no. WORKSHOP 2, pages 207 - 212, XP000075055 [X] 1-7,9,31-41,63,64,68 * page 208, line 3 - page 211 * [Y] 8,10-16,20-23 | [X] - CARONNA G, "ADAPTIVE DPCM WITH CONDITIONAL CODING (*)", SIGNAL PROCESSING OF HDTV, 2, TURIN, AUG. 30 - SEPT. 1, 1989, CHIARIGLIONE L, (19890830), no. WORKSHOP 3, pages 511 - 518, XP000215267 [X] 1,2,9,31-41,63,64,68 * page 512, line 12 - page 514, line 9; figure 1 * | [YA] - ALI HABIBI ET AL, "POTENTIAL DIGITIZATION/COMPRESSION TECHNIQUES FOR SHUTTLE VIDEO", IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, (197811), vol. 26, no. 11, pages 1671 - 1682, XP002020039 [Y] 8 * page 1675, column R, paragraph 4.1.1 * [A] 1-7,9,31-41,63,64,68 | [X] - F. A. PERKINS, "Performance of a digital TV system, Part I: Source Encoding", INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. NTC RECORD '72. NATIONAL TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE, DECEMBER 4-6,1972, HOUSTON TEXAS., pages 20C-1 - 20C-4, XP002026889 [X] 42-49,65 * pages 20C-1, column L, paragraph L * | [XAY] - FLEMING LURE Y S ET AL, "REVERSIBLE COMPRESSION OF MEDICAL IMAGES USING DECOMPOSITION AND DECORRELATION METHODS", PROCEEDINGS OF THE ASILOMAR CONFERENCE, PACIFIC GROVE, NOV. 1 - 3, 1993, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, (19931101), vol. 2 OF 2, pages 852 - 855, XP000438417 [X] 54,55,66 * page 853, paragraph 3. * * page 854, column L, line 21 - line 26 * [A] 1,24,56 [Y] 22,23 | [X] - SATO Y ET AL, "Data compression of gray-scale images by level plane coding", ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS IN JAPAN, PART 1 (COMMUNICATIONS), JAN. 1988, USA, ISSN 8756-6621, vol. 71, no. 1, pages 87 - 94, XP002026890 [X] 54,55,66 * page 87, paragraph SUMMARY * |