EP0854861 - OXYAMINOOXIMETHER, VERFAHREN UND ZWISCHENPRODUKTE ZU IHRER HERSTELLUNG UND SIE ENTHALTENDE MITTEL ZUR BEKÄMPFUNG VON SCHADPILZEN UND TIERISCHEN SCHÄDLINGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.05.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.04.2015 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 20.05.2015 [2015/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [2008/31] |
Frühere [1998/31] | Für alle benannten Staaten BASF AKTIENGESELLSCHAFT 67056 Ludwigshafen / DE | Erfinder | 01 /
BAYER, Herbert D 3.4 D-68159 Mannheim / DE | 02 /
SAUTER, Hubert Neckarpromenade 20 D-68167 Mannheim / DE | 03 /
OBERDORF, Klaus Bienenstrasse 3 D-69117 Heidelberg / DE | 04 /
GRAMMENOS, Wassilios Borsigstrasse 5 D-67063 Ludwigshafen / DE | 05 /
GROTE, Thomas Breslauer Strasse 6 D-67105 Schifferstadt / DE | 06 /
KIRSTGEN, Reinhard Erkenbrechtstrasse 23e D-67434 Neustadt / DE | 07 /
MÜLLER, Bernd Jean-Ganss-Strasse 21 D-67227 Frankenthal / DE | 08 /
MÜLLER, Ruth Von-Wieser-Strasse 1 D-67159 Friedelsheim / DE | 09 /
RÖHL, Franz Sebastian-Kneipp-Strasse 17 D-67105 Schifferstadt / DE | 10 /
AMMERMANN, Eberhard Von-Gagern-Strasse 2 D-64646 Heppenheim / DE | 11 /
HARRIES, Volker Immengärtenweg 29e D-67227 Frankenthal / DE | 12 /
LORENZ, Gisela Erlenweg 13 D-67434 Hambach / DE | 13 /
STRATHMANN, Siegfried Donnersbergstrasse 9 D-67117 Limburgerhof / DE | 14 /
GÖTZ, Norbert Schöfferstrasse 25 D-67547 Worms / DE | [1998/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96933424.2 | 30.09.1996 | [1998/31] | WO1996EP04255 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1995137750 | 10.10.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19537750 | [1998/31] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9713747 | Datum: | 17.04.1997 | Sprache: | DE | [1997/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0854861 | Datum: | 29.07.1998 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 17.04.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0854861 | Datum: | 25.07.2001 | Sprache: | DE | [2001/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.04.1997 | Klassifikation | IPC: | C07C259/12, C07C259/14, A01N37/52, C07C327/56 | [1998/31] | CPC-Daten noch nicht verfügbar | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1998/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OXYAMINOOXIMETHER, VERFAHREN UND ZWISCHENPRODUKTE ZU IHRER HERSTELLUNG UND SIE ENTHALTENDE MITTEL ZUR BEKÄMPFUNG VON SCHADPILZEN UND TIERISCHEN SCHÄDLINGEN | [1998/31] | Englisch: | OXYAMINO OXIME ETHERS, METHODS AND INTERMEDIATE PRODUCTS FOR THEIR PRODUCTION, AND AGENTS CONTAINING THEM AND USED FOR CONTROLLING HARMFUL FUNGI AND PESTS | [1998/31] | Französisch: | ETHERS D'OXYAMINO-OXIME, PROCEDES ET PRODUITS INTERMEDIAIRES UTILISES POUR LEUR PRODUCTION ET AGENT LES CONTENANT SERVANT A LUTTER CONTRE LES CHAMPIGNONS PARASITES ET LES PARASITES ANIMAUX | [1998/31] | Eintritt in die regionale Phase | 10.03.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.03.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.03.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.02.1997 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 10.03.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/31] | 14.09.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.02.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.11.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 23.01.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.03.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.03.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.04.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.09.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | |||
Frühere [2002/18] | FR | 21.12.2001 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US3840596 (RICHTER S, et al) [X] 12* example 12 *; | [AD]WO9316986 (CIBA GEIGY AG [CH]) [AD] 1,6-10 * claim - *; | [AD]WO9414322 (ZENECA LTD [GB], et al) [AD] 1,6-10 * example -; claim - *; | [A]WO9521153 (BASF AG [DE], et al) [A] 1,8-10 * claim - * |