EP0807619 - Verfahren zur Herstellung von Diarylcarbonaten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.07.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.04.2004 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 26.05.2004 [2004/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BAYER AG 51368 Leverkusen / DE | [1997/47] | Erfinder | 01 /
Buysch, Hans-Josef, Dr. Brandenburger Strasse 28 47809 Krefeld / DE | 02 /
Hesse, Carsten, Dr. Buschstrasse 151 47800 Krefeld / DE | 03 /
Rechner, Johann, Dr. Friedrich-Kramer-Strasse 2 47906 Kempen / DE | [1997/47] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97107407.5 | 12.05.1997 | [1997/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1996119949 | 17.05.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19619949 | [1997/47] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0807619 | Datum: | 19.11.1997 | Sprache: | DE | [1997/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0807619 | Datum: | 11.09.2002 | Sprache: | DE | [2002/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.09.1997 | Klassifikation | IPC: | C07C68/00, C07C69/96 | [1997/47] | CPC: |
C07C68/01 (EP,US)
| C-Set: |
C07C68/01, C07C69/96 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL [1997/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von Diarylcarbonaten | [1997/47] | Englisch: | Process for the production of diaryl carbonates | [1997/47] | Französisch: | Procédé de fabrication de carbonates de diaryle | [1997/47] | Prüfungsverfahren | 19.05.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/29] | 25.05.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.11.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.01.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.07.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.08.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.11.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.03.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.06.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.11.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 13.12.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.03.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.03.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.06.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 12.05.2003 | [2004/22] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE2815512 (GEN ELECTRIC) [A] 1* page 1 - page 9; claim - *; | [DA]EP0583938 (GEN ELECTRIC [US]) [DA] 1 * page 4, column 6 - page 5, column 8; examples 1-3 * * page 5, column 8 - page 6, column 10; claim - * |