EP0829754 - Vorrichtung zum Verbinden von Materialbahnen mittels Ultraschallwellen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.08.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.08.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.10.2004 [2004/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KONICA CORPORATION 26-2 Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1998/12] | Für alle benannten Staaten KONICA CORPORATION 26-2 Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Fukumoto, Sachio c/o Konica Corporation, 1 Sakura-machi Hino-shi, Tokyo / JP | 02 /
Yamamoto, Naohiro c/o Konica Corporation, 1 Sakura-machi Hino-shi, Tokyo / JP | 03 /
Nakajima, Syuichi c/o Konica Corporation, 1 Sakura-machi Hino-shi, Tokyo / JP | 04 /
Hirayama, Toshio c/o Konica Corporation, 1 Sakura-machi Hino-shi, Tokyo / JP | [1998/12] | Vertreter | Gille Hrabal Partnerschaftsgesellschaft mbB Patentanwälte Brucknerstraße 20 40593 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [1998/12] | Türk, Gille, Hrabal, Leifert Brucknerstrasse 20 40593 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97116045.2 | 16.09.1997 | [1998/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19960244925 | 17.09.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 24492596 | JP19970118063 | 08.05.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 11806397 | [1998/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0829754 | Datum: | 18.03.1998 | Sprache: | EN | [1998/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.01.1998 | Klassifikation | IPC: | G03C1/74 | [1998/12] | CPC: |
G03C1/74 (EP,US);
G03C1/025 (EP);
G03C2200/09 (EP)
| C-Set: |
G03C1/74, G03C1/025, G03C2200/09 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1998/49] |
Frühere [1998/12] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Verbinden von Materialbahnen mittels Ultraschallwellen | [1998/12] | Englisch: | Ultrasonic wave splicing device | [1998/12] | Französisch: | Dispositif pour raccorder des matériaux en bande utilisant des ondes ultrasoniques | [1998/12] | Prüfungsverfahren | 18.09.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/47] | 28.04.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.10.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.04.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.08.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.06.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.10.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.04.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/42] | 11.05.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.09.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2003 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4490199 (DUNNING FREDERICK G [US]) [Y] 1-10 * column 2, line 43 - column 4, line 23 *; | [Y]US4744845 (POSEY JOHN [US]) [Y] 1-10 * column 6, line 31 - line 60; figure 8 *; | [Y]US3867232 (THOMPSON DAVID L, et al) [Y] 1-10 * column 2, line 48 - column 4, line 8; figures 1,2 *; | [PA]EP0740154 (KODAK LTD [GB], et al) [PA] 11-14 * column 3, line 18 - column 6, line 22; figure 1 *; | [A]JPH04145436 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920908), vol. 16, no. 427, Database accession no. (P - 1416), & JP04145436 A 00000000 (KONICA CORP) [A] 1-10 * abstract * |