EP0913707 - Verfahren zur berührungsfreien Messung des Abstands eines Objekts nach dem Prinzip der Laser-Triangulation [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.04.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 10.09.2008 [2008/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LAP GmbH Laser Applikationen Zeppelinstrasse 23 D-21337 Lüneburg / DE | [1999/18] | Erfinder | 01 /
Röckseisen, Armin, Dr. Am Hang 9 21279 Scharnebeck / DE | [1999/18] | Vertreter | Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB Postfach 11 31 53 20431 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [2008/37] | Hauck Patent- und Rechtsanwälte Neuer Wall 50 20354 Hamburg / DE | ||
Frühere [1999/18] | Patentanwälte Hauck, Graalfs, Wehnert, Döring, Siemons Neuer Wall 41 20354 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97119012.9 | 31.10.1997 | [1999/18] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0913707 | Datum: | 06.05.1999 | Sprache: | DE | [1999/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0913707 | Datum: | 11.06.2003 | Sprache: | DE | [2003/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.04.1998 | Klassifikation | IPC: | G01S17/46 | [1999/18] | CPC: |
G01S17/48 (EP,US);
G01S7/4815 (EP,US);
G01S17/87 (EP,US);
G01S7/4811 (EP,US);
G01S7/491 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL, SE [2000/03] |
Frühere [1999/18] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur berührungsfreien Messung des Abstands eines Objekts nach dem Prinzip der Laser-Triangulation | [1999/18] | Englisch: | Method for contactless measurement of the distance to an object using the principle of laser triangulation | [1999/18] | Französisch: | Procédé pour mesurer sans contact la distance d'un objet selon le principe de triangulation à laser | [1999/18] | Prüfungsverfahren | 03.04.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/22] | 09.11.1999 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 24.02.2000 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, DK, ES, FI, GR, IE, LI, LU, MC, PT | 06.03.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.08.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.12.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.01.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.01.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.03.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.07.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 08.12.1999 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.12.1999 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.12.1999 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 08.12.1999 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 08.12.1999 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 08.12.1999 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 08.12.1999 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 08.12.1999 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.12.1999 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 08.12.1999 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 08.12.1999 | PT   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]EP0147501 (NIPPON TSUSHIN GIJUTSU KK [JP]) [X] 1,5 * page 13, line 5 - page 18, line 7 * * page 45, line 23 - page 46, line 25 * * page 54, line 16 - line 26 * * figures 5,6,33,46B * [Y] 2-4; | [Y]GB2264601 (3D SCANNERS LTD [GB]) [Y] 2-4 * page 1, paragraph 5 ** page 2, paragraph 1 - page 4, paragraph 5; figure 1 * |