EP0838523 - RsbW-1 aus Staphylococcus [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 08.02.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.02.2002 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 27.03.2002 [2002/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION One Franklin Plaza P.O. Box 7929 Philadelphia Pennsylvania 19103 / US | Für alle benannten Staaten SMITHKLINE BEECHAM PLC New Horizons Court Brentford Middlesex TW8 9EP / GB | [N/P] |
Frühere [1998/18] | Für alle benannten Staaten SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION One Franklin Plaza P.O. Box 7929 Philadelphia Pennsylvania 19103 / US | ||
Für alle benannten Staaten SMITHKLINE BEECHAM PLC New Horizons Court Brentford, Middlesex TW8 9EP / GB | Erfinder | 01 /
Fosberry, Andrew P., c/o SmithKline Beecham Pharm. New Frontiers Science Park South Third Avenue, Harlow, Essex CM19 5AW / GB | 02 /
Lawlor, Elizabeth, SmithKline Beecham Pharm. 1250 South Collegeville Road, P O Box 5089 Collegeville, Pennsylvania 19426-0989 / US | 03 /
Nicholas, Richard O., SmithKline Beecham Pharm. 1250 South Collegeville Road, P O Box 5089 Collegeville, Pennsylvania 19426-0989 / US | [1998/18] | Vertreter | Mallalieu, Catherine Louise, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [1998/24] | Mallalieu, Catherine Louise, et al D. Young & Co., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | ||
Frühere [1998/18] | Connell, Anthony Christopher, et al SmithKline Beecham plc Corporate Intellectual Property, Two New Horizons Court Brentford, Middlesex TW8 9EP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97308478.3 | 23.10.1997 | [1998/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960029052P | 24.10.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 29052 P | [1998/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0838523 | Datum: | 29.04.1998 | Sprache: | EN | [1998/18] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0838523 | Datum: | 19.01.2000 | [2000/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.12.1999 | Klassifikation | IPC: | C12N15/31, C07K14/31, C07K16/12, C12Q1/68, G01N33/50, C07H21/00, A61K31/70, A61K39/085 | [1998/18] | CPC: |
C07K14/32 (EP,US);
A61P1/00 (EP);
A61P11/00 (EP);
A61P13/02 (EP);
A61P15/00 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P9/00 (EP);
C07K14/31 (EP,US);
A61K2039/51 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL [2000/39] |
Frühere [1998/18] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | RsbW-1 aus Staphylococcus | [1998/18] | Englisch: | RsbW-1 derived from Staphylococcus | [1998/18] | Französisch: | RsbW-1 dérivé de Staphylococcus | [1998/18] | Prüfungsverfahren | 19.07.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/37] | 01.02.2002 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2002/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [PX]EP0786519 (HUMAN GENOME SCIENCES INC [US]) [PX] 1-3,7 * SEQ ID NOs 714,836 *; | [X] - WU S ET AL, "Sigma-B, a putative operon encoding alternate sigma factor of Staphylococcus aureus RNA polymerase: molecular cloning and DNA sequencing", JOURNAL OF BACTERIOLOGY,US,WASHINGTON, DC, (199610), vol. 178, no. 20, ISSN 0021-9193, page 6036-6042, XP002103953 [X] 1-13 * figures 2,3,4C * | [PX] - KULLIK I ET AL, "The alternative sigma factor sigmaB in Staphylococcus aureus: regulation of the sigB operon in response to growth phase and heat shock", ARCHIVES OF MICROBIOLOGY, (199702), vol. 167, pages 151 - 159, XP000852845 [PX] 1-13 * figures 1,2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s002030050428 | [X] - KALMAN S ET AL, "Similar organization of the sigB and spoIIA operons encoding alternate sigma factors of Bacillus subtilis RNA polymerase", JOURNAL OF BACTERIOLOGY, (1990), vol. 172, pages 5575 - 5584, XP002122905 [X] 1-3,7 * figures 1-3 * |