EP0840496 - Verfahren und Vorrichtung zur Halbtonrasterung von Bilddaten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.08.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.08.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.09.2007 [2007/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Xerox Corporation Xerox Square Rochester New York 14644 / US | [2006/41] |
Frühere [1998/19] | Für alle benannten Staaten XEROX CORPORATION Xerox Square Rochester, New York 14644 / US | Erfinder | 01 /
Curry, Douglas N. 221 Leland Avenue Menlo Park, California 94025 / US | [1998/19] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [1999/51] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | ||
Frühere [1998/19] | Mackett, Margaret Dawn, et al Rank Xerox Ltd Patent Department Parkway Marlow Buckinghamshire SL7 1YL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97308670.5 | 30.10.1997 | [1998/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960742551 | 01.11.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 742551 | [1998/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0840496 | Datum: | 06.05.1998 | Sprache: | EN | [1998/19] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0840496 | Datum: | 03.09.2003 | [2003/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0840496 | Datum: | 11.10.2006 | Sprache: | EN | [2006/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.07.2003 | Klassifikation | IPC: | H04N1/405 | [1998/19] | CPC: |
H04N1/4055 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2004/22] |
Frühere [1998/19] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur Halbtonrasterung von Bilddaten | [1998/19] | Englisch: | Method and apparatus for halftoning image data | [1998/19] | Französisch: | Procédé et appareil pour l'obtention de demi-teintes à partir de données d'image | [1998/19] | Prüfungsverfahren | 03.03.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/19] | 30.05.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.10.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.04.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.08.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.08.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.07.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]EP0651560 (XEROX CORP [US]) [DA] 1,2,4-6,9,10 * column 13, line 33 - column 14, line 27 *; | [A]US4419690 (HAMMES PHILIPPE [FR]) [A] 1,5 * column 11, line 30 - column 12, line 40 *; | [A]US4821109 (ROE MALCOLM D M [GB]) |