EP0807420 - Knochenbefestigungsvorrichtung, insbesondere des Kreuzbeines, für die Osteosynthese der Wirbelsäule [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.06.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.06.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 23.07.2003 [2003/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Stryker France Zac Paris Nord II, 13, rue de la Perdrix 93290 Tremblay-en-France / FR | Für alle benannten Staaten Ganem, Franck Hôpital Privé Saint-Martin, 6, avenue du Canada 14000 Caen / FR | [N/P] |
Frühere [2002/31] | Für alle benannten Staaten Stryker France S.A. Zac Paris Nord II, 13, rue de la Perdrix 93290 Tremblay-en-France / FR | ||
Für alle benannten Staaten Ganem, Franck Hôpital Privé Saint-Martin, 6, avenue du Canada 14000 Caen / FR | |||
Frühere [1997/47] | Für alle benannten Staaten Stryker France S.A. Zac Paris Nord II, 13, rue de la Perdrix 93290 Tremblay-en-France / FR | ||
Für alle benannten Staaten Ganem, Franck Hôpital Privé Saint-Martin, 6, avenue du Canada 14000 Caen / FR | Erfinder | 01 /
Ganem, Franck 48, rue de la Folie 14000 Caen / FR | [1997/47] | Vertreter | Le Forestier, Eric Cabinet Regimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [N/P] |
Frühere [1997/47] | Le Forestier, Eric Cabinet Regimbeau, 26, avenue Kléber 75116 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97401057.1 | 13.05.1997 | [1997/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19960005898 | 13.05.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9605898 | [1997/47] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0807420 | Datum: | 19.11.1997 | Sprache: | FR | [1997/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0807420 | Datum: | 31.07.2002 | Sprache: | FR | [2002/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.08.1997 | Klassifikation | IPC: | A61B17/70 | [1997/47] | CPC: |
A61B17/7059 (EP,KR,US);
A61B17/7055 (EP,KR,US);
A61B17/8042 (EP,KR,US);
A61B17/8047 (EP,KR,US);
A61B2017/00858 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, DK, ES, GB, GR, IT, NL, SE [1997/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Knochenbefestigungsvorrichtung, insbesondere des Kreuzbeines, für die Osteosynthese der Wirbelsäule | [1997/47] | Englisch: | Bone fixation device, particularly of the sacrum, for spinal osteosynthesis | [1997/47] | Französisch: | Dispositif de fixation osseuse, en particulier au sacrum, en ostéosynthèse du rachis | [1997/47] | Prüfungsverfahren | 27.04.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/26] | 05.12.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.06.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.10.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.01.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.04.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.04.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.05.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0201024 (WOLTER DIETMAR) [A] 1* abstract *; | [X]EP0625337 (TORNIERS A [FR]) [X] 1-8 * abstract * * column 3, line 39 - line 43 *; | [A]EP0654249 (GRAF HENRY [FR]) [A] 9-15 * figures 10,11; claim 1 * * column 5, line 41 - line 46 * * column 7, line 42 - line 49 *; | [A]US5443467 (BIEDERMANN LUTZ [DE], et al) [A] 1-3,5-8 * abstract * * column 2, line 64 - column 3, line 2 * |