EP0882126 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER WASCHMITTELZUSAMMENSETZUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 23.03.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.04.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 28.05.2008 [2008/22] | Anmelder | Für:GB
Unilever PLC Unilever House Blackfriars London Greater London EC4P 4BQ / GB | Für:BE
DE
ES
FR
IT
Unilever N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | [N/P] |
Frühere [1998/50] | Für:GB
UNILEVER PLC Unilever House Blackfriars London EC4P 4BQ / GB | ||
Für:BE
DE
ES
FR
IT
UNILEVER N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | Erfinder | 01 /
CRISOLOGO, Reiner, Jumao-as Abdul Wahab Al-Ghamdi Building Ground floor, Flat 3 Zaynal St. Ghulayl District Al Mahjar Road Jeddah / SA | 02 /
GARCIA, Marcelito, Abad Abdul Wahab Al-Ghamdi Building Ground floor, Flat 3 Zaynal St. Ghulayl District Al Mahjar Road Jeddah / SA | 03 /
JORDAN, David, Alan 22 Alcazar Sierra Village Arabian Homes Jeddah / SA | [1998/50] | Vertreter | Elliott, Peter William, et al Unilever Patent Group Colworth House Sharnbrook Bedford MK44 1LQ / GB | [N/P] |
Frühere [2008/22] | Elliott, Peter William, et al Unilever Patent Group Colworth House Sharnbrook Bedford MK44 1LQ / GB | ||
Frühere [2003/13] | Elliott, Peter William, et al Unilever PLC Patent Department, Colworth House Sharnbrook Bedford MK44 1LQ / GB | ||
Frühere [2002/44] | Agnew, Andrew, et al Unilever plc Patent Department Colworth House Sharnbrook, Bedford MK44 1LQ / GB | ||
Frühere [1998/50] | Mole, Peter Geoffrey, et al UNILEVER PLC Patent Division Colworth House Sharnbrook Bedford MK44 1LQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97901008.9 | 06.01.1997 | [1998/50] | WO1997EP00118 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19960001920 | 31.01.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9601920 | [1998/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9728246 | Datum: | 07.08.1997 | Sprache: | EN | [1997/34] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0882126 | Datum: | 09.12.1998 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.08.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0882126 | Datum: | 19.04.2000 | Sprache: | EN | [2000/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.08.1997 | Klassifikation | IPC: | C11D17/06, C11D11/00 | [1998/50] | CPC-Daten noch nicht verfügbar | Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, IT [1998/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER WASCHMITTELZUSAMMENSETZUNG | [1998/50] | Englisch: | PROCESS FOR THE PRODUCTION OF A DETERGENT COMPOSITION | [1998/50] | Französisch: | PROCEDE POUR LA PRODUCTION D'UNE COMPOSITION DETERGENTE | [1998/50] | Eintritt in die regionale Phase | 30.06.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.06.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.06.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.07.1997 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 30.06.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/50] | 29.07.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 21.10.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.10.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.10.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
08.01.2001
19.01.2001
ADMISSIBLE HENKEL KGaA VTP (Patente) 40191 Düsseldorf / DE | 02
19.01.2001
31.01.2001
ADMISSIBLE The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OHIO 45202 / US Vertreter des Einsprechenden Samuels, Lucy Alice, et al, et al Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [2007/17] | |||
Einsprechende(r) | 01
08.01.2001
19.01.2001
ADMISSIBLE Henkel KGaA VTP (Patente) 40191 Düsseldorf / DE | ||
02
19.01.2001
31.01.2001
ADMISSIBLE The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OHIO 45202 / US Vertreter des Einsprechenden Samuels, Lucy Alice, et al, et al Gill Jennings & Every LLP Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | |||
Frühere [2002/34] | |||
Einsprechende(r) | 01
08.01.2001
19.01.2001
ADMISSIBLE Henkel KGaA VTP (Patente) 40191 Düsseldorf / DE | ||
02
19.01.2001
31.01.2001
ADMISSIBLE The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OHIO 45202 / US Vertreter des Einsprechenden Lawrence, Peter Robin Broughton Gill Jennings & Every Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | |||
Frühere [2001/11] | |||
Einsprechende(r) | 01
08.01.2001
19.01.2001
ADMISSIBLE Henkel KGaA VTP (Patente) 40191 Düsseldorf / DE | ||
02
19.01.2001
31.01.2001
ADMISSIBLE The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OHIO 45202 / US Vertreter des Einsprechenden Samuels, Lucy Alice Gill Jennings & Every Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | |||
Frühere [2001/09] | |||
Einsprechende(r) | 01
08.01.2001
19.01.2001
ADMISSIBLE Henkel KGaA VTP (Patente) 40191 Düsseldorf / DE | 27.02.2001 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 02.07.2001 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 09.10.2002 | Termin der mündlichen Verhandlung | 14.11.2002 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 22.09.2006 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2007/17] | 09.11.2006 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 09.11.2006 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 22.11.2006 | Termin der mündlichen Verhandlung | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 10.01.2003 | Beschwerde eingegangen No. T0058/03 | 28.02.2003 | Begründung eingereicht | 08.06.2004 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Fortsetzung des Einspruchsverfahrens | 08.06.2004 | Termin der mündlichen Verhandlung | 30.06.2004 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.01.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.01.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPS6072998 ; | [A]JPH0813000 ; | [A]JPH06128594 ; | [A]JPS6072999 ; | [A]JPS59157198 ; | [A]WO9501418 (UNILEVER PLC [GB], et al) [A] 1-5,7,11 * claim - *; | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 85, no. 23, Database accession no. 85-137896, XP002032014 & JPS6072998 A 19850425 (KAO CORP) [A] 1,3,4,7-9,11 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 96, no. 12, Database accession no. 96-112966, XP002032015 & JPH0813000 A 19960116 (LION CORP) [A] 1-5,11 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 94, no. 23, Database accession no. 94-189223, XP002032016 & JPH06128594 A 19940510 (LION CORP) [A] 1-5,11 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 85, no. 50, Database accession no. 85-312679, XP002032017 & JPS6072999 A 19850425 (KAO CORP) [A] 1-5,9,11 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 84, no. 42, Database accession no. 84-259618, XP002032018 & JPS59157198 A 19840906 (LION CORP) [A] 1-5,11 * abstract * |