EP1016501 - HEFTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.03.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.03.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.04.2004 [2004/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nagai Works Co., Ltd. 6-8-6, Izumi-cho, Hoya-Shi Tokyo 202-0011 / JP | [2000/27] | Erfinder | 01 /
NAGAI, Mikio 6-8-6, Izumi-cho Hoya-shi Tokyo 202 / JP | [2000/27] | Vertreter | Patentanwälte Barger, Piso & Partner Operngasse 4 P.O. Box 96 1010 Wien / AT | [N/P] |
Frühere [2000/27] | Patentanwälte BARGER, PISO & PARTNER Mahlerstrasse 9 Postfach 96 1015 Wien / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97905464.0 | 07.03.1997 | [2000/27] | WO1997JP00720 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9839143 | Datum: | 11.09.1998 | Sprache: | EN | [1998/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1016501 | Datum: | 05.07.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.09.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 11.09.1998 | Klassifikation | IPC: | B25C5/02 | [2000/27] | CPC: |
B25C5/1665 (EP,US);
B25C5/0242 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [2000/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HEFTER | [2000/27] | Englisch: | STAPLER | [2000/27] | Französisch: | AGRAFEUSE | [2000/27] | Eintritt in die regionale Phase | 23.09.1999 | Übersetzung eingereicht | 07.10.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.10.1999 | Recherchengebühr entrichtet | 07.10.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.10.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.08.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 07.10.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/27] | 01.10.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/17] | 10.11.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2003 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPS60194483U ; | [A]JPS6192575U |