EP0929548 - SUBSTITUIERTE CARBAMOYLTRIAZOLE UND IHRE VERWENDUNG ALS HERBIZIDE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.05.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.06.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 30.07.2008 [2008/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [2008/31] |
Frühere [2002/26] | Für alle benannten Staaten BASF AKTIENGESELLSCHAFT 67056 Ludwigshafen / DE | ||
Frühere [1999/29] | Für alle benannten Staaten BASF AKTIENGESELLSCHAFT 67056 Ludwigshafen / DE | Erfinder | 01 /
BAUMANN, Ernst Falkenstrasse 6a D-67373 Dudenhofen / DE | 02 /
ZAGAR, Cyrill Georg-Herwegh-Strasse 31 D-67061 Ludwigshafen / DE | 03 /
KARDORFF, Uwe D 3.4 D-68159 Mannheim / DE | 04 /
MISSLITZ, Ulf Am Herzel 40 D-67433 Neustadt / DE | 05 /
WESTPHALEN, Karl-Otto Mausbergweg 58 D-67346 Speyer / DE | 06 /
WALTER, Helmut Grünstadter Strasse 82 D-67283 Obrigheim / DE | 07 /
HAMPRECHT, Gerhard Rote-Turm-Strasse 28 D-69469 Weinheim / DE | [1999/29] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97944858.6 | 09.09.1997 | [1999/29] | WO1997EP04902 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1996138245 | 19.09.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19638245 | [1999/29] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9812193 | Datum: | 26.03.1998 | Sprache: | DE | [1998/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0929548 | Datum: | 21.07.1999 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 26.03.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0929548 | Datum: | 26.06.2002 | Sprache: | DE | [2002/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.03.1998 | Klassifikation | IPC: | C07D401/12, C07D403/12, C07D405/12, C07D409/12, C07D411/12, C07D413/12, C07D417/12, C07D419/12, A01N47/38 | [1999/29] | CPC: |
C07D405/12 (EP,US);
A01N47/38 (EP,US);
C07D409/12 (EP,US);
C07D413/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, LI [1999/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SUBSTITUIERTE CARBAMOYLTRIAZOLE UND IHRE VERWENDUNG ALS HERBIZIDE | [1999/29] | Englisch: | SUBSTITUTED CARBAMOYL TRIAZOLES AND THEIR USE AS HERBICIDES | [1999/29] | Französisch: | CARBAMOYLTRIAZOLES SUBSTITUES ET LEUR UTILISATION COMME HERBICIDES | [1999/29] | Eintritt in die regionale Phase | 14.01.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.01.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.01.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.02.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 14.01.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/29] | 13.06.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 03.01.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.02.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.02.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.03.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.09.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [DXY]EP0140194 (SUMITOMO CHEMICAL CO [JP]) [DXY] 1-11 * the whole document *; | [DY]EP0422369 (BAYER AG [DE]) [DY] 1-11 * the whole document *; | [X]EP0225175 (FISONS PLC [GB]) [X] 7 * example 45B *; | [X]US5521186 (HEERES JAN [BE], et al) [X] 7 * siehe Spalten 17-20, Tabelle 6, Verbindungen 76, 83, 84 und 86 *; | [X] - P. RADDATZ ET AL., "Renin inhibitors containing new P1-P1' dipeptide mimetics with heterocycles in P1'", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, WASHINGTON DC, US, (19920918), vol. 35, no. 19, pages 3525 - 36, XP002050635 [X] 7 * siehe Seite 3526, Schema II, Verbindung 10f * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm00097a010 |