EP0948848 - VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR BANDBREITEZUTEILUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.02.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.02.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 02.04.2003 [2003/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Inmarsat Ltd. 99 City Road London EC1Y 1AX / GB | [2001/26] |
Frühere [1999/41] | Für alle benannten Staaten INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION 99 City Road London EC1Y 1AX / GB | Erfinder | 01 /
MACRIDIS, Philip 60c Warrington Crescent London W9 1EP / GB | 02 /
HARPER, John, Anthony Boîte postale 32 F-06560 Valbonne / FR | [1999/41] | Vertreter | Cross, James Peter Archibald, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Frühere [1999/41] | Cross, James Peter Archibald, et al R.G.C. Jenkins & Co., 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97947774.2 | 04.12.1997 | [1999/41] | WO1997GB03344 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19960025475 | 06.12.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9625475 | [1999/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9825358 | Datum: | 11.06.1998 | Sprache: | EN | [1998/23] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0948848 | Datum: | 13.10.1999 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.06.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0948848 | Datum: | 10.04.2002 | Sprache: | EN | [2002/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.09.1998 | Klassifikation | IPC: | H04B7/26, H04J3/16, H04Q7/38, H04Q7/22 | [1999/41] | CPC: |
H04Q11/0478 (EP,US);
H04W72/0453 (EP,KR,US);
H04B7/18539 (EP,US);
H04B7/18545 (EP,US);
H04B7/1858 (EP,US);
H04B7/2041 (KR);
H04J3/1682 (EP,US);
H04W28/20 (EP,KR,US);
H04W60/00 (EP,US);
H04W72/0446 (KR);
H04W84/06 (EP,KR,US);
H04L2012/5607 (EP,US);
H04L2012/5608 (EP,US);
H04L2012/563 (EP,US);
H04L2012/5632 (EP,US);
H04L2012/5634 (EP,US);
H04W16/28 (EP,US);
H04W4/00 (EP,US);
H04W74/04 (EP,US);
H04W76/10 (EP,US);
H04W76/15 (EP,US);
H04W76/30 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, DK, FI, FR, GB, SE [1999/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR BANDBREITEZUTEILUNG | [1999/41] | Englisch: | BANDWIDTH ALLOCATION METHOD AND APPARATUS | [1999/41] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF D'ATTRIBUTION DE LARGEUR DE BANDE | [1999/41] | Eintritt in die regionale Phase | 02.07.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.07.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.07.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.07.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 02.07.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/41] | 18.10.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.11.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.11.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.07.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.10.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.10.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP01202017.8 / EP1133081 | EP03024749.8 / EP1389838 | Einspruch (Einsprüche) | 13.01.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/14] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 11.06.2001 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 12.06.2001 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 09.07.2001 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5446739 (NAKANO MOTOHIRO [JP], et al); | [A]WO9608934 (IONICA INT LTD [GB], et al); |