EP0895810 - Katalysator zur Reinigung von Abgas und Verfahren für seine Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.09.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.02.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 19.03.2008 [2008/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mazda Motor Corporation 3-1, Shinchi Fuchu-cho Aki-gun Hiroshima-ken / JP | [N/P] |
Frühere [1999/06] | Für alle benannten Staaten Mazda Motor Corporation No. 3-1, Shinchi Fuchu-cho Aki-gun Hiroshima-ken / JP | Erfinder | 01 /
Ichikawa, Satoshi, c/o Mazda Motor Corp. 3-1, Shinchi, Fuchu-cho Aki-gun, Hiroshima / JP | 02 /
Takemoto, Takashi, c/o Mazda Motor Corp. 3-1, Shinchi, Fuchu-cho Aki-gun, Hiroshima / JP | 03 /
Shigetsu, Masahiko, c/o Mazda Motor Corp. 3-1, Shinchi, Fuchu-cho Aki-gun, Hiroshima / JP | 04 /
Misonoo, Kazuo, c/o Mazda Motor Corp. 3-1, Shinchi, Fuchu-cho Aki-gun, Hiroshima / JP | [1999/06] | Vertreter | Gossel, Hans K., et al Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [1999/06] | Gossel, Hans K., Dipl.-Ing., et al Lorenz-Seidler-Gossel Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98114816.6 | 06.08.1998 | [1999/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19970227557 | 08.08.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 22755797 | [1999/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0895810 | Datum: | 10.02.1999 | Sprache: | EN | [1999/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0895810 | Datum: | 29.10.2003 | Sprache: | EN | [2003/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.11.1998 | Klassifikation | IPC: | B01J23/63, B01J37/02, B01D53/94 | [1999/06] | CPC: |
B01D53/945 (EP,US);
B01J23/63 (EP,US);
B01J37/0248 (EP,US);
Y02A50/20 (EP,US);
Y02T10/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1999/42] |
Frühere [1999/06] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Katalysator zur Reinigung von Abgas und Verfahren für seine Herstellung | [1999/06] | Englisch: | Exhaust gas purifying catalyst and process of producing the same | [1999/06] | Französisch: | Catalyseur de purification des gaz d'échappement et procédé pour le produire | [1999/06] | Prüfungsverfahren | 27.07.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/40] | 17.04.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 04.12.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.05.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.08.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.02.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.06.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.06.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.07.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 29.10.2003 | ES | 09.02.2004 | [2008/12] |
Frühere [2004/46] | ES | 09.02.2004 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5248650 (SEKIBA TORU [JP], et al); | [A]DE4004572 (MAZDA MOTOR [JP]); | [A]EP0558159 (NIPPON CATALYTIC CHEM IND [JP]) | Prüfung | US4206087 |