EP0890396 - Vorrichtung zum automatisch Wechseln von Werkzeugen in einer Biegevorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.10.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.10.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.12.2003 [2003/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AMADA COMPANY, LIMITED 200, Ishida, Isehara-shi Kanagawa, 259-1196 / JP | Für alle benannten Staaten CREA S.r.l. Via Asti 43 10026 Santena (Torino) / IT | [N/P] |
Frühere [2002/32] | Für alle benannten Staaten AMADA COMPANY, LIMITED 200, Ishida, Isehara-shi Kanagawa, 259-1196 / JP | ||
Für alle benannten Staaten CREA S.r.l. Via Asti 43 10026 Santena (Torino) / IT | |||
Frühere [1999/02] | Für alle benannten Staaten AMADA COMPANY, LIMITED 200 Ishida Isehara-shi Kanagawa 259-11 / JP | ||
Für alle benannten Staaten CREA S.r.l. Via XX Settembre, 12 10121 Torino / IT | Erfinder | 01 /
Sartorio, Franco Corso Montevecchio 48 10129 Torino / IT | [1999/02] | Vertreter | Quinterno, Giuseppe, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [N/P] |
Frühere [2001/22] | Quinterno, Giuseppe, et al c/o JACOBACCI & PERANI S.p.A. Corso Regio Parco, 27 10152 Torino / IT | ||
Frühere [1999/02] | Saconney, Piero, et al c/o JACOBACCI & PERANI S.p.A. Corso Regio Parco, 27 10152 Torino / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98119348.5 | 27.10.1994 | [1999/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT1993TO00818 | 29.10.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT TO930818 | [1999/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0890396 | Datum: | 13.01.1999 | Sprache: | EN | [1999/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0890396 | Datum: | 18.12.2002 | Sprache: | EN | [2002/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.11.1998 | Klassifikation | IPC: | B21D37/04, B21D37/14 | [1999/02] | CPC: |
B21D43/105 (EP,US);
B21D11/20 (EP,US);
B21D37/04 (EP,US);
B21D37/145 (EP,US);
B21D5/02 (EP,US);
B21D5/0254 (EP,US);
Y10T483/16 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, LI, SE [1999/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum automatisch Wechseln von Werkzeugen in einer Biegevorrichtung | [1999/02] | Englisch: | A device for the automatic replacement of the tools in a bending machine | [1999/02] | Französisch: | Dispositif de changement automatique d'outils dans une machine à plier | [1999/02] | Prüfungsverfahren | 29.05.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/30] | 12.03.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.09.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.02.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 13.06.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.09.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.09.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP94931177.3 / EP0725692 | Einspruch (Einsprüche) | 19.09.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 16.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 18.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4649622 (SCOTT WILLIAM B [US]) [X] 1 * the whole document *; | [DA]US4991422 (SARTORIO FRANCO [IT]); | [A]EP0530375 (AMADA CO LTD [JP]) |