EP0968588 - VERWALTUNG VON DIENSTSTUFENÜBEREINKOMMEN IN DATENNETZEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.02.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.02.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.04.2003 [2003/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CROSSKEYS SYSTEMS CORPORATION 350 Terry Fox Drive Kanata Ontario K2K 2W5 / CA | [N/P] |
Frühere [2000/01] | Für alle benannten Staaten CROSSKEYS SYSTEMS CORPORATION 350 Terry Fox Drive Kanata Ontario K2K 2W5 / CA | Erfinder | 01 /
FORGET, Leo 55 Forest Creek Stittsville, Ontario K2S 1M1 / CA | 02 /
CHRISTMAS, Mark 13 Riding Way Kanata, Ontario K2M 1C3 / CA | [2000/01] | Vertreter | (deleted) | [2003/11] |
Frühere [2000/01] | McLean, Robert Andreas, et al Dummett Copp, 25 The Square, Martlesham Heath Ipswich IP5 3SL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98912167.8 | 16.03.1998 | [2000/01] | WO1998CA00232 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CA19972200009 | 14.03.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CA 2200009 | CA19972200011 | 14.03.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CA 2200011 | US19970043080P | 08.04.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 43080 P | [2000/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9842102 | Datum: | 24.09.1998 | Sprache: | EN | [1998/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0968588 | Datum: | 05.01.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.09.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.09.1998 | Klassifikation | IPC: | H04L12/24, H04Q11/04 | [2000/01] | CPC: |
H04Q11/0478 (EP);
H04L41/5003 (EP);
H04L41/5009 (EP);
H04L41/5032 (EP);
H04L41/5067 (EP);
H04L2012/5626 (EP);
H04L2012/5631 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [2000/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERWALTUNG VON DIENSTSTUFENÜBEREINKOMMEN IN DATENNETZEN | [2000/01] | Englisch: | SERVICE LEVEL AGREEMENT MANAGEMENT IN DATA NETWORKS | [2000/01] | Französisch: | GESTION D'AGREMENT DE NIVEAU DE SERVICE DANS DES RESEAUX DE DONNEES | [2000/01] | Eintritt in die regionale Phase | 29.09.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.09.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.09.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.10.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 29.09.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/01] | 02.10.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/16] | 05.11.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2003/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.03.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2002 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO9607281 (BRITISH TELECOMM ;AZARMI NADER (GB); CORLEY STEPHEN LESLIE (GB)) [X] 1,2,5-7,9,11,12 * page 6, line 7 - line 10 * * page 14, line 18 - page 15, line 4 * * page 30, line 14 - page 35, line 17 *; | [A]WO9626588 (CALBETRON SYSTEMS INC) [A] 1-14 * page 2, line 18 - page 2, line 28 * * page 4, line 30 - page 5, line 6 * * page 8, line 26 - page 9, line 1 *; | [A] - HINCHLIFFE M ET AL, "CUSTOMER NETWORK MANAGEMENT AND ATM NETWORKS", 1996 IEEE NETWORK OPERATIONS AND MANAGEMENT SYMPOSIUM (NOMS), KYOTO, APR. 15 - 19, 1996, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, (19960415), VOL. 1, no. SYMP. 5, pages 155 - 164, XP000641088 [A] 1-14 * page 157, line 1 - line 8 * * page 161, line 26 - page 162, line 18 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/NOMS.1996.539455 |