Auszug aus dem europäischen Patentregister
EP Alle Ereignisse: EP0990373
Datum |
Beschreibung |
Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
25.07.2008 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 27.08.2008 [2008/35] |
23.03.2001 |
Anmeldung gilt als zurückgenommen |
veröffentlicht am 09.05.2001 [2001/19] |
07.12.2000 |
Anmeldung gilt als zurückgenommen |
|
07.07.2000 |
Erster Prüfungsbericht |
|
04.07.2000 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
31.05.2000 |
Jahresgebühr |
|
18.02.2000 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 05.04.2000 [2000/14] |
18.02.2000 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 05.04.2000 [2000/14] |
13.01.2000 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
20.12.1999 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
03.03.1999 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
18.11.1998 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
30.09.1998 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|