EP1001795 - REKOMBINANTER, GEFÄSSSCHONENDER ADENOVIRUS-VEKTOR, DER EIN TFPI-GEN ENTHÄLT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.02.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.02.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.03.2006 [2006/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Texas Heart Institute Texas Medical Center MC-1268, P.O. Box 20345 Houston, TX 77225-0345 / US | [2000/21] | Erfinder | 01 /
ZOLDHELYI, Pierre 4412 Jane Street Bellaire, TX 77410 / US | 02 /
WILLERSON, James, T. 3314 Georgetown Road Houston, TX 77005 / US | [2000/21] | Vertreter | Wise, Stephen James, et al Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow, G5 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2000/21] | Wise, Stephen James, et al c/o RAWORTH, MOSS & COOK 36 Sydenham Road Croydon, Surrey CR0 2EF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98930076.9 | 05.06.1998 | [2000/21] | WO1998US11706 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970051887P | 08.07.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 51887 P | US19980013366 | 26.01.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 13366 | [2000/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9902171 | Datum: | 21.01.1999 | Sprache: | EN | [1999/03] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1001795 | Datum: | 24.05.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.01.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 21.01.1999 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.03.2001 | Klassifikation | IPC: | A61K35/76, A61K48/00, C12N15/63, C12N15/64, C12N15/86 | [2000/21] | CPC: |
C07K14/8114 (EP,US);
A61P7/02 (EP);
A61P9/10 (EP);
A61K38/00 (EP,US);
A61K48/00 (EP,US);
C12N2799/022 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI [2000/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | REKOMBINANTER, GEFÄSSSCHONENDER ADENOVIRUS-VEKTOR, DER EIN TFPI-GEN ENTHÄLT | [2000/21] | Englisch: | VASOPROTECTIVE RECOMBINANT ADENOVIRUS VECTOR CONTAINING A HUMAN TFPI GENE | [2000/21] | Französisch: | VECTEUR ADENOVIRAL RECOMBINANT VASOPROTECTEUR CONTENANT UN GENE TFPI HUMAIN | [2000/21] | Eintritt in die regionale Phase | 04.02.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.02.2000 | Recherchengebühr entrichtet | 04.02.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.02.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.02.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 04.02.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/21] | 12.12.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.03.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.07.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.01.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.05.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.09.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/13] | 26.10.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2006/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.06.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2005 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO9604378 (CHIRON CORP [US]); | [Y]US5589363 (ROY SOUMITRA [US], et al); | [Y]WO9720939 (GENENTECH INC [US]); | Internationale Recherche | [Y]JPH09124506 (CHEMO SERO THERAPEUT RES INST); |