EP1003837 - ZUSAMMENSETZUNG ZUR QUANTITATIVEN UND REPRODUZIERBAREN KONSERVIERUNG VON MICROORGANISMEN UND HERSTELLUNSVERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.04.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.03.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 16.04.2008 [2008/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten INSTITUT PASTEUR DE LILLE 1, rue du Professeur Calmette BP 245 59019 Lille Cédex / FR | [N/P] |
Frühere [2000/22] | Für alle benannten Staaten INSTITUT PASTEUR DE LILLE 1, rue du Professeur Calmette BP 245 59019 Lille Cédex / FR | Erfinder | 01 /
HERNANDEZ, Jean-François 4, rue des Clochettes F-59650 Villeneuve d'Ascq / FR | 02 /
PALUSZKIEWICZ, Fabrice 33, rue de la Givérol Anne de la Bourdonnage F-59000 Lille / FR | 03 /
OUDART, Eric 42, avenue Bailly Ducroquet F-59130 Lambersart / FR | [2000/22] | Vertreter | Martin, Jean-Jacques, et al Cabinet Régimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [N/P] |
Frühere [2000/22] | Martin, Jean-Jacques, et al Cabinet REGIMBEAU 26, Avenue Kléber 75116 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98933707.6 | 24.06.1998 | [2000/22] | WO1998FR01335 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19970007954 | 25.06.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9707954 | [2000/22] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9900485 | Datum: | 07.01.1999 | Sprache: | FR | [1999/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1003837 | Datum: | 31.05.2000 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 07.01.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1003837 | Datum: | 11.06.2003 | Sprache: | FR | [2003/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.01.1999 | Klassifikation | IPC: | C12N1/04, C12N11/02 | [2000/22] | CPC: |
C12N1/04 (EP,US);
Y10S435/822 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZUSAMMENSETZUNG ZUR QUANTITATIVEN UND REPRODUZIERBAREN KONSERVIERUNG VON MICROORGANISMEN UND HERSTELLUNSVERFAHREN DAFÜR | [2000/22] | Englisch: | COMPOSITION FOR PRESERVING PREDETERMINED AND REPRODUCIBLE AMOUNTS OF MICRO-ORGANISMS, AND METHOD FOR OBTAINING SAME | [2000/22] | Französisch: | COMPOSITION POUR LA CONSERVATION DE QUANTITES DETERMINEES ET REPRODUCTIBLES DE MICRO-ORGANISMES, ET PROCEDE D'OBTENTION | [2000/22] | Eintritt in die regionale Phase | 25.01.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.01.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.01.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.01.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 25.01.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/22] | 30.04.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.08.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.06.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.10.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.12.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.04.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.04.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.03.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.06.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 11.06.2003 | FI | 11.06.2003 | IE | 11.06.2003 | IT | 11.06.2003 | NL | 11.06.2003 | CY | 24.06.2003 | LU | 24.06.2003 | CH | 30.06.2003 | LI | 30.06.2003 | MC | 30.06.2003 | GR | 11.09.2003 | PT | 11.09.2003 | SE | 11.09.2003 | ES | 22.09.2003 | [2008/16] |
Frühere [2005/02] | AT | 11.06.2003 | |
FI | 11.06.2003 | ||
IE | 11.06.2003 | ||
NL | 11.06.2003 | ||
CY | 24.06.2003 | ||
LU | 24.06.2003 | ||
CH | 30.06.2003 | ||
LI | 30.06.2003 | ||
MC | 30.06.2003 | ||
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | ||
SE | 11.09.2003 | ||
ES | 22.09.2003 | ||
Frühere [2004/39] | AT | 11.06.2003 | |
FI | 11.06.2003 | ||
IE | 11.06.2003 | ||
NL | 11.06.2003 | ||
CY | 24.06.2003 | ||
LU | 24.06.2003 | ||
CH | 30.06.2003 | ||
LI | 30.06.2003 | ||
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | ||
SE | 11.09.2003 | ||
ES | 22.09.2003 | ||
Frühere [2004/36] | AT | 11.06.2003 | |
FI | 11.06.2003 | ||
IE | 11.06.2003 | ||
NL | 11.06.2003 | ||
CY | 24.06.2003 | ||
CH | 30.06.2003 | ||
LI | 30.06.2003 | ||
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | ||
SE | 11.09.2003 | ||
ES | 22.09.2003 | ||
Frühere [2004/33] | AT | 11.06.2003 | |
FI | 11.06.2003 | ||
IE | 11.06.2003 | ||
NL | 11.06.2003 | ||
CH | 30.06.2003 | ||
LI | 30.06.2003 | ||
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | ||
SE | 11.09.2003 | ||
ES | 22.09.2003 | ||
Frühere [2004/15] | AT | 11.06.2003 | |
FI | 11.06.2003 | ||
IE | 11.06.2003 | ||
NL | 11.06.2003 | ||
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | ||
SE | 11.09.2003 | ||
ES | 22.09.2003 | ||
Frühere [2004/10] | AT | 11.06.2003 | |
FI | 11.06.2003 | ||
NL | 11.06.2003 | ||
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | ||
SE | 11.09.2003 | ||
ES | 22.09.2003 | ||
Frühere [2004/05] | AT | 11.06.2003 | |
FI | 11.06.2003 | ||
NL | 11.06.2003 | ||
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | ||
ES | 22.09.2003 | ||
Frühere [2004/03] | AT | 11.06.2003 | |
NL | 11.06.2003 | ||
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | ||
ES | 22.09.2003 | ||
Frühere [2004/02] | NL | 11.06.2003 | |
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3567585 (BLOCH HUBERT, et al) [A] 1,2,5,8,12,14-16 * column 1, line 20 - line 42 * * column 3, line 18 - line 67 *; | [A]EP0346545 (ALLELIX INC [CA]) [A] 1,4 * page 2, line 9 - line 55 *; | [A]EP0515237 (TEXEL SOC [FR]) [A] 1,6 * page 5, line 15 - page 6, line 54 *; | [A]EP0569623 (LAUER ECKHARD [DE]) [A] 1,5* page 2, line 27 - page 3, line 14 *; | [A]US5545555 (RACIOPPI STEPHEN G [US], et al) [A] 1-5,8 * column 4, line 10 - line 59 * |