EP0993308 - MIT FLUORALKYLGRUPPEN BESCHICHTETE STENTS, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG ZUR RESTENOSEPROPHYLAXE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.05.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.03.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT, PT | veröffentlicht am 16.04.2008 [2008/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Schering Aktiengesellschaft 13342 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [2000/16] | Für alle benannten Staaten SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT 13342 Berlin / DE | Erfinder | 01 /
KRAUSE, Werner Turmfalkenstrasse 39a D-13505 Berlin / DE | 02 /
HÖCKER, Hartwig Am Dorbach 23 D-52076 Aachen / DE | 03 /
KLEE, Doris Preusweg 64 D-52074 Aachen / DE | 04 /
LAHANN, Jörg Grosswaldstr. 31 D-66571 Habach / DE | [2000/26] |
Frühere [2000/16] | 01 /
KRAUSE, Werner Turmfalkenstrasse 39a D-13505 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98936352.8 | 18.06.1998 | [2000/16] | WO1998EP03627 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1997127838 | 24.06.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19727838 | [2000/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9858680 | Datum: | 30.12.1998 | Sprache: | DE | [1998/52] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0993308 | Datum: | 19.04.2000 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 30.12.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0993308 | Datum: | 21.07.2004 | Sprache: | DE | [2004/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.05.1999 | Klassifikation | IPC: | A61L31/00 | [2003/43] | CPC: |
A61L33/0076 (EP,US);
A61L31/10 (EP,US)
| C-Set: |
A61L31/10, C08L101/04 (EP,US)
|
Frühere IPC [2000/16] | A61L2/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MIT FLUORALKYLGRUPPEN BESCHICHTETE STENTS, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG ZUR RESTENOSEPROPHYLAXE | [2000/16] | Englisch: | STENTS COATED WITH FLUOROALKYL GROUPS, METHOD FOR PRODUCING SAME AND THE USE THEREOF IN THE PROPHYLAXIS OF RESTENOSIS | [2000/16] | Französisch: | EXTENSEURS RECOUVERTS DE GROUPES FLUOROALKYLE, LEUR PROCEDE DE PRODUCTION ET LEUR UTILISATION POUR LA PROPHYLAXIE DE LA RESTENOSE | [2000/16] | Eintritt in die regionale Phase | 11.12.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.12.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.12.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.12.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 11.12.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/16] | 20.05.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.08.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.11.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.05.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.05.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.04.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FI | 21.07.2004 | IE | 21.07.2004 | IT | 21.07.2004 | NL | 21.07.2004 | DK | 21.10.2004 | GR | 21.10.2004 | SE | 21.10.2004 | ES | 01.11.2004 | PT | 21.12.2004 | [2008/16] |
Frühere [2006/24] | FI | 21.07.2004 | |
IE | 21.07.2004 | ||
NL | 21.07.2004 | ||
DK | 21.10.2004 | ||
GR | 21.10.2004 | ||
SE | 21.10.2004 | ||
ES | 01.11.2004 | ||
Frühere [2005/24] | FI | 21.07.2004 | |
IE | 21.07.2004 | ||
DK | 21.10.2004 | ||
GR | 21.10.2004 | ||
SE | 21.10.2004 | ||
ES | 01.11.2004 | ||
Frühere [2005/23] | FI | 21.07.2004 | |
DK | 21.10.2004 | ||
GR | 21.10.2004 | ||
SE | 21.10.2004 | ||
ES | 01.11.2004 | ||
Frühere [2005/22] | FI | 21.07.2004 | |
DK | 21.10.2004 | ||
GR | 21.10.2004 | ||
SE | 21.10.2004 | ||
Frühere [2005/18] | FI | 21.07.2004 | |
GR | 21.10.2004 | ||
SE | 21.10.2004 | ||
Frühere [2005/11] | FI | 21.07.2004 | |
SE | 21.10.2004 | ||
Frühere [2005/10] | SE | 21.10.2004 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE3918736 (VALLBRACHT CHRISTIAN DR [DE]) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]EP0519087 (HEWLETT PACKARD GMBH [DE]) [A] 1-9 * page 2, line 3 - page 3, line 32 * * page 4, line 3 - line 12 * * page 6, line 35 - page 7, line 36 *; | [A]US5607475 (CAHALAN LINDA L [NL], et al) [A] 1-9 * column 1 - column 4, line 55 *; | [E]DE29711398U (SCHERING AG [DE]) [E] 1-9* the whole document * |