EP1062729 - ELEKTRONISCHES GERÄT MIT BELEUCHTETEN BEDIENTASTEN, WOBEI DIE BETÄTIGUNG DER BEDIENTASTEN DURCH DIE ERFASSUNG DER ÄNDERUNG DER LICHTREFLEKTION FESTGESTELLT WIRD [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.04.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.04.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.05.2003 [2003/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2000/52] | Erfinder | 01 /
RYCHLAK, Stefan Zum Busch 12 D-31241 Ilsede / DE | [2000/52] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98959742.2 | 20.10.1998 | [2000/52] | WO1998DE03070 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1998109886 | 07.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19809886 | [2000/52] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9945649 | Datum: | 10.09.1999 | Sprache: | DE | [1999/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1062729 | Datum: | 27.12.2000 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 10.09.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1062729 | Datum: | 29.05.2002 | Sprache: | DE | [2002/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.09.1999 | Klassifikation | IPC: | H03K17/968 | [2000/52] | CPC: |
H03K17/968 (EP,US);
H03K17/969 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2000/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTRONISCHES GERÄT MIT BELEUCHTETEN BEDIENTASTEN, WOBEI DIE BETÄTIGUNG DER BEDIENTASTEN DURCH DIE ERFASSUNG DER ÄNDERUNG DER LICHTREFLEKTION FESTGESTELLT WIRD | [2000/52] | Englisch: | ELECTRONIC DEVICE WITH ILLUMINATED OPERATOR BUTTONS, THE ACTIVATION OF SAID OPERATOR BUTTONS BEING DETERMINED BY DETECTION OF THE CHANGE IN THE LUMINOUS REFLECTANCE | [2000/52] | Französisch: | APPAREIL ELECTRONIQUE A TOUCHES DE COMMANDE ECLAIREES, L'ACTIONNEMENT DE CES DERNIERES ETANT DETERMINE PAR LA DETECTION DE LA VARIATION DE LA REFLEXION DE LA LUMIERE | [2000/52] | Eintritt in die regionale Phase | 09.10.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.10.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.10.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.08.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 09.10.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/52] | 03.09.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 27.11.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.03.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.03.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.03.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE3611988 (NCR CO [US]) [A] 1 * page 7, line 1 - page 10, line 17; figures 1-4; claim 1 *; | [A]DE19615051 (HAUPT ROLF WILHELM [DE]) [A] 1 * column 1, line 1 - column 4, line 17; figure 1; claim 1 *; | [A]EP0448826 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]) [A] 1 * column 1, line 1 - column 4, line 34; figure 1; claim 1 *; | [A]DE19632334 (KOSTAL LEOPOLD GMBH & CO KG [DE]) [A] 1 * column 1, line 1 - column 4, line 55; figures 5,6,8; claims 1,3,4 * |