EP0992791 - Verfahren und Vorrichtung zur Feuchtemessung an Mauerwerksmaterialien mit Signalanalyse [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.07.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.09.2003 [2003/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Institut für angewandte Informatik im Bauwesen e.V. Philipp-Müller-Strasse 12 23966 Wismar / DE | [2000/15] | Erfinder | 01 /
Fehlauer, Klaus-Uwe, Prof. Dr. rer. nat Am Burgwall 15 23966 Wismar / DE | 02 /
Schwarz, Wolfgang, Dr.-Ing. John-Brinckmann-Strasse 16 18233 Neubukow / DE | [2000/15] | Vertreter | Schnick, Achim Schnick & Garrels Patentanwälte Schonenfahrerstrasse 7 18057 Rostock / DE | [N/P] |
Frühere [2000/15] | Schnick, Achim Schnick & Fiebig Patentanwälte Schonenfahrerstrasse 7 18057 Rostock / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99106391.8 | 27.03.1999 | [2000/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1998146241 | 08.10.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19846241 | [2000/15] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0992791 | Datum: | 12.04.2000 | Sprache: | DE | [2000/15] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0992791 | Datum: | 05.06.2002 | [2002/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.04.2002 | Klassifikation | IPC: | G01N29/10, G01N33/38, G01N29/04, G01N19/10, G01N22/04 | [2002/23] | CPC: |
G01N29/4427 (EP);
G01N29/045 (EP);
G01N29/30 (EP);
G01N29/46 (EP);
G01N33/383 (EP);
G01N2291/011 (EP);
|
Frühere IPC [2000/15] | G01N29/10 | Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2003/09] |
Frühere [2000/15] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur Feuchtemessung an Mauerwerksmaterialien mit Signalanalyse | [2000/15] | Englisch: | Method and apparatus for measuring moisture in wall materials with signal analysing | [2000/15] | Französisch: | Méthode et appareil pour la mesure d'humidité dans des matériaux pour murs avec analyse de signaux | [2000/15] | Prüfungsverfahren | 06.12.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/36] | 02.04.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2003/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.01.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.01.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 13.01.2003 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 13.01.2003 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 13.01.2003 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2003 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5614670 (CRAIN KEVIN ET AL) [X] 1-9 * abstract * * column 1, line 8 - line 49 * * column 6, line 6 - line 61 * * column 17, line 15 - column 18, line 56; table V *; | [A]US4881405 (PAQUET JEAN) [A] 1-9 * column 1, line 6 - column 5, line 40 *; | [DA]DE4233958 (GEOTRON ELEKTRONIK ROLF KROMPH ;IBACH VERWALTUNG (DE)) [DA] 1-9 * the whole document *; | [DA]DE4117091 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) [DA] 1-9 * column 1, line 3 - column 4, line 22; claim 1 * |