EP0953812 - Kühlgerät [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.02.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.02.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.04.2001 [2001/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Hochstrasse 17 81669 München / DE | [1999/44] | Erfinder | 01 /
Haas, Hans, Dipl.-Ing. Tannhäuserweg 8 89518 Heidenheim / DE | 02 /
Pflomm, Berthold, Dipl.-Ing. Heckenbühl 58 89075 Ulm / DE | 03 /
Nuiding, Wolfgang, Dipl.-Ing. Hossenriedstrasse 44/2 89537 Giengen / DE | [1999/44] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99108078.9 | 23.04.1999 | [1999/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1998118288 | 23.04.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19818288 | [1999/44] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0953812 | Datum: | 03.11.1999 | Sprache: | DE | [1999/44] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0953812 | Datum: | 26.01.2000 | [2000/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.12.1999 | Klassifikation | IPC: | F25B39/02, F25D11/02 | [1999/44] | CPC: |
F25D11/022 (EP);
F25B39/024 (EP);
F25B5/04 (EP);
F25D2400/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, IT [2000/40] |
Frühere [1999/44] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Erstreckungsstaaten | SI | 27.07.2000 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kühlgerät | [1999/44] | Englisch: | Refrigerating apparatus | [1999/44] | Französisch: | Appareil frigorifique | [1999/44] | Prüfungsverfahren | 27.07.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2001/14] | 27.07.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/39] | 24.10.2000 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2001/14] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 16.08.2000 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 16.08.2000 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 16.08.2000 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 16.08.2000 | M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]GB850866 (PHILCO CORPORATION) [Y] 1,4,6 * page 4, line 1 - line 19; figure 2 *; | [Y]EP0732553 (BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE) [Y] 1,4,6 * column 3, line 11 - column 4, line 54; figure 1 *; | [A]US3263440 (A.G.HELLSTROM) [A] 1 * column 7, line 39 - line 64; figure 6 *; | [A]DE3224452 (BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE) |